ALCANTARA BRAVO MACARENA
Informe ejecutivo de ALCANTARA BRAVO MACARENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 22
CARGOS DE ALCANTARA BRAVO MACARENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATURGY APROVISIONAMIENTOS SA | Apoderado Solidario | 30/07/2021 | |
SAGANE SA | Apoderado Solidario | 30/07/2021 | |
NATURGY INFRAESTRUCTURAS EMEA SL | Apoderado | 29/07/2021 | |
NATURGY COMMODITIES TRADING SA | Apoderado Solidario | 01/12/2017 | |
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA | Apoderado Solidario | 11/11/2015 | |
NATURGY RENOVABLES SL | Apoderado Solidario | 03/06/2015 | |
SOCIETAT EOLICA DE L'ENDERROCADA SA | Apoderado Solidario | 23/04/2015 | |
BOREAS EOLICA 2 SA | Apoderado Solidario | 23/04/2015 |
VINCULACIONES DE ALCANTARA BRAVO MACARENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCANTARA BRAVO MACARENA
Empresa: CORPORACION EOLICA DE ZARAGOZA SL
Apoderado Solidario
- Alcantara Bravo Macarena
- Parra Romero Maria-inmaculada
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 21823, I/A 77 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-50
Empresa: LIGNITOS DE MEIRAMA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 1250, I/A 129 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-15
Empresa: NATURGY GENERACION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Bartolome Hernandez Antonio
- Crespo Ferran Eduardo
- Diaz Teran Lopez Maria
- Enseñat Y Berea Francisco Javier
- Garcia Valtuille Alfonso
- Gomez Febrel Baltasar
- Guerra Rehn David
- Guerra Rehn David
- Izquierdo Labella Ricardo
- Juan Ferrer Rosa
- Lopez Alarcon Rafael
- Mayoral Bermejo Antonio
- Moreno Hernandez Santiago
- Pacios Fernandez Juan Jose
- Parra Romero Maria-inmaculada
- San Emeterio Simon Jesus
Apoderado
- Alcantara Bravo Macarena
- Barredo Lopez Jorge
- Barrionuevo Huelamo Marta Esperanza
- Bernaldo De Quiros Zubizarreta Jose Maria Valnetin
- Caballero Del Avellanal Angel
- Campos Remiro Rafael
- Cano Caro Ana
- Castellvi Poveda Jose Manuel
- Garrote Mayorga Jose Ignacio
- Lasso De La Vega Martinez Eduardo
- Lema Cirone Gabriel
- Marco Noain Maria Cristina
- Marco Noain Maria Cristina
- Mayoral Bermejo Antonio
- Moreno Hernandez Santiago
- Murga Tome Jose Fernando
- Olmo Jimenez Andres
- Prieto Ibañez Jose Antonio
- Vallejo Herrador Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42359 , F 165, S 8, H M 504412, I/A 71 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-28
Empresa: NATURGY NUEVAS ENERGIAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42880 , F 91, S 8, H M 685115, I/A 33 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-28
Empresa: LIGNITOS DE MEIRAMA SA
Apoderado Solidario
- Alcantara Bravo Macarena
- Millans Capo Monica
- Perez Gimbel David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 125, S 8, H C 1250, I/A 118 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-15
Empresa: SAGANE SA
Apoderado Solidario
- Alcantara Bravo Macarena
- Millans Capo Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36873 , F 117, S 8, H M 126800, I/A 97 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Empresa: NATURGY APROVISIONAMIENTOS SA
Apoderado Solidario
- Alcantara Bravo Macarena
- Millans Capo Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40791 , F 156, S 8, H M 249744, I/A 104 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Empresa: NATURGY INFRAESTRUCTURAS EMEA SL
Apoderado
- Alcantara Bravo Macarena
- Millans Capo Monica
- Perez Gimbel David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38555 , F 12, S 8, H M 685673, I/A 16 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-28
Empresa: NATURGY GENERACION SL
Apoderado
- Alcantara Bravo Macarena
- Calleja Martin Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36396 , F 208, S 8, H M 504412, I/A 47 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-28
Empresa: NATURGY GAS AND POWER SL
Apoderado
- Alcantara Bravo Macarena
- Gallego Piñera Javier
- Gonzalez Alfaro Isabel
- Martinez Victoria Maria Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38522 , F 202, S 8, H M 685115, I/A 7 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
VER MAS ACTOS
Información de ALCANTARA BRAVO MACARENA
Mostramos los datos de ALCANTARA BRAVO MACARENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCANTARA BRAVO MACARENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos