MARTIN FRANCO MARCIAL
Informe ejecutivo de MARTIN FRANCO MARCIAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN FRANCO MARCIAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS DE PROXIMIDAD SL | Socio Unico | 23/11/2021 | |
SERVICIOS DE PROXIMIDAD SL | Administrador Unico | 23/11/2021 | |
WORK VERSUS OCIO SL | Administrador Unico | 01/07/2016 |
VINCULACIONES DE MARTIN FRANCO MARCIAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN FRANCO MARCIAL
Empresa: SERVICIOS DE PROXIMIDAD SL
Administrador Unico
- Martin Franco Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2278 , F 131, S 8, H GC 58924, I/A 1 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-35
Empresa: SERVICIOS DE PROXIMIDAD SL
Socio Único
- Martin Franco Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2278 , F 131, S 8, H GC 58924, I/A 1 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-35
Empresa: GAS NATURAL WIND 6 SL
Consejero
- Buey Casaus Eduardo
- Martin Franco Marcial
- Peris Caminero Ana-maria
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43266 , F 174, S 8, H B 355665, I/A 16 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-08
Empresa: WORK VERSUS OCIO SL
Administrador Unico
- Martin Franco Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 14, S 8, H GC 39533, I/A 4 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-35
Empresa: WORK VERSUS OCIO SL
Administrador Solidario
- Martin Franco Marcial
- Umpierrez Santana Julio Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 14, S 8, H GC 39533, I/A 4 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-35
Empresa: GAS NATURAL WIND 6 SL
Consejero
- Martin Franco Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43266 , F 171, S 8, H B 355665, I/A 10 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-08
Empresa: WORK VERSUS OCIO SL
Administrador Solidario
- Martin Franco Marcial
- Umpierrez Santana Julio Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 14, S 8, H GC 39533, I/A 3 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-35
Empresa: WORK VERSUS OCIO SL
Administrador Unico
- Martin Franco Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 14, S 8, H GC 39533, I/A 3 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-35
Empresa: GAS NATURAL WIND 6 SL
Apoderado
Consejero
- Guerra Rehn David
- Martin Franco Marcial
- Mena Gutierrez Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39894 , F 50, S 8, H B 355665, I/A 3 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-08
Información de MARTIN FRANCO MARCIAL
Mostramos los datos de MARTIN FRANCO MARCIAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN FRANCO MARCIAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos