GARAJE FORMULA 1 SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social GARAJE FORMULA 1 SL
CIF B28325140
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GARAJE FORMULA 1 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GARAJE FORMULA 1 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Torres Fernando Luis | Liquidador | 21/12/2021 | 21/12/2021 |
Garcia Torres Fernando Luis | Consejero Delegado | 21/12/2021 | |
Garcia Torres Fernando Luis | Consejero | 21/12/2021 | |
Garcia Torres Fernando Luis | Presidente | 21/12/2021 | |
Garcia Torres Juana | Consejero | 21/12/2021 | |
Garcia Torres Maria Luisa | Consejero | 21/12/2021 | |
Garcia Torres Maria Luisa | Secretario | 02/12/2013 | 21/12/2021 |
Rivilla Moreno Pedro Antonio | Apoderado | 27/06/2013 | 21/12/2021 |
Bordallo Romero Antonio | Apoderado | 27/06/2013 | 23/08/2021 |
Garcia Osorio David | Apoderado | 25/06/2013 | 02/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GARAJE FORMULA 1 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5513 , F 14, S 8, H M 90227, I/A 14 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5513 , F 14, S 8, H M 90227, I/A 14 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5513 , F 14, S 8, H M 90227, I/A 14 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5513 , F 14, S 8, H M 90227, I/A 14 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5513 , F 14, S 8, H M 90227, I/A 13 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5513 , F 13, S 8, H M 90227, I/A 12 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5513 , F 13, S 8, H M 90227, I/A 11 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5513 , F 13, S 8, H M 90227, I/A 11 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5513 , F 13, S 8, H M 90227, I/A 10 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5513 , F 12, S 8, H M 90227, I/A 9 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-28