GARCIA TORRES FERNANDO LUIS
Informe ejecutivo de GARCIA TORRES FERNANDO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA TORRES FERNANDO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FGT GONGARA SL | Administrador Unico | 25/01/2016 | |
RED PEPPER INVESTMENTS SL | Socio Unico | 15/10/2013 | |
RED PEPPER INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 15/10/2013 | |
SEBAG SL | Presidente | 30/04/2013 | |
SEBAG SL | Consejero Delegado | 30/04/2013 | |
SEBAG SL | Consejero | 30/04/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA TORRES FERNANDO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA TORRES FERNANDO LUIS
Empresa: GARAJE FORMULA 1 SL
Liquidador
- Garcia Torres Fernando Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5513 , F 14, S 8, H M 90227, I/A 14 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Empresa: GARAJE FORMULA 1 SL
Consejero Delegado
- Garcia Torres Fernando Luis
Consejero
- Garcia Torres Fernando Luis
- Garcia Torres Juana
- Garcia Torres Maria Luisa
Presidente
- Garcia Torres Fernando Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5513 , F 14, S 8, H M 90227, I/A 14 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Empresa: FGT GONGARA SL
Administrador Unico
- Garcia Torres Fernando Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34309 , F 87, S 8, H M 617219, I/A 1 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-28
Empresa: RED PEPPER INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Garcia Torres Fernando Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31543 , F 70, S 8, H M 567677, I/A 1 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-28
Empresa: RED PEPPER INVESTMENTS SL
Socio Único
- Garcia Torres Fernando Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31543 , F 70, S 8, H M 567677, I/A 1 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-28
Empresa: SEBAG SL
Consejero Delegado
- Garcia Torres Fernando Luis
Consejero
- Garcia Torres Fernando Luis
- Garcia Torres Juana
- Garcia Torres Maria Luisa
Presidente
- Garcia Torres Fernando Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3956, L 1268, F 165, S 8, H V 17204, I/A 11 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-46
Información de GARCIA TORRES FERNANDO LUIS
Mostramos los datos de GARCIA TORRES FERNANDO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA TORRES FERNANDO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos