BORDALLO ROMERO ANTONIO
Informe ejecutivo de BORDALLO ROMERO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
VINCULACIONES DE BORDALLO ROMERO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORDALLO ROMERO ANTONIO
Empresa: SEBAG SL
Apoderado
- Bordallo Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31971 , F 34, S 8, H M 575368, I/A 4 (02/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-28
Empresa: FUNAMI INTERNACIONAL SL
Apoderado
- Bordallo Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22079 , F 21, S 8, H M 62819, I/A 24 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-28
Empresa: LUCCARY DESARROLLO SL
Apoderado
- Bordallo Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22643 , F 169, S 8, H M 404965, I/A 13 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-28
Empresa: AMEDIDA SL
Apoderado
- Bordallo Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15984 , F 31, S 8, H M 62960, I/A 50 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-28
Empresa: GARAJE FORMULA 1 SL
Apoderado
- Bordallo Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5513 , F 14, S 8, H M 90227, I/A 13 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-28
Empresa: SEBAG SL
Apoderado
- Bordallo Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3956, L 1268, F 165, S 8, H V 17204, I/A 12 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-46
Empresa: LUCCARY DESARROLLO SL
Apoderado
- Bordallo Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22643 , F 167, S 8, H M 404965, I/A 6 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-28
Empresa: CISIONEX SL
Apoderado
- Bordallo Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16183 , F 216, S 8, H M 274386, I/A 16 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-28
Empresa: GARAJE FORMULA 1 SL
Apoderado
- Bordallo Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5513 , F 12, S 8, H M 90227, I/A 9 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-28
Empresa: FUNAMI INTERNACIONAL SL
Apoderado
- Bordallo Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22079 , F 17, S 8, H M 62819, I/A 14 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-28
VER MAS ACTOS
Información de BORDALLO ROMERO ANTONIO
Mostramos los datos de BORDALLO ROMERO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORDALLO ROMERO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos