GANETA INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pinar del Rey, 5
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GANETA INVESTMENTS SL
CIF B86230539
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 24/05/2011
Nombres Anteriores
- TOLLAND SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Macquarie International Limited
VINCULACIONES DE GANETA INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GANETA INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Archer Christopher Michael | Apoderado | 04/08/2011 | 04/02/2014 |
Beldarrain Santos Manuel | Secretario | 04/08/2011 | 04/02/2014 |
Beldarrain Santos Manuel | Consejero | 04/08/2011 | 04/02/2014 |
Beldarrain Santos Manuel | Apoderado | 04/08/2011 | 04/02/2014 |
Bradshaw Mark | Presidente | 04/08/2011 | 04/02/2014 |
Bradshaw Mark | Consejero Delegado | 04/08/2011 | 04/02/2014 |
Bradshaw Mark | Consejero | 04/08/2011 | 04/02/2014 |
Caño Sterck Juan | Vicepresidente | 04/08/2011 | 04/02/2014 |
Caño Sterck Juan | Consejero | 04/08/2011 | 04/02/2014 |
Caño Sterck Juan | Apoderado | 04/08/2011 | 04/02/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GANETA INVESTMENTS SL
- Depósito de libros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28975 , F 215, S 8, H M 521253, I/A 8 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28975 , F 215, S 8, H M 521253, I/A 8 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28975 , F 215, S 8, H M 521253, I/A 8 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28975 , F 215, S 8, H M 521253, I/A 8 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28975 , F 215, S 8, H M 521253, I/A 7 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28948 , F 10, S 8, H M 521253, I/A 6 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28948 , F 9, S 8, H M 521253, I/A 5 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28948 , F 7, S 8, H M 521253, I/A 4 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28948 , F 7, S 8, H M 521253, I/A 4 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28948 , F 7, S 8, H M 521253, I/A 4 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-28