MUDIE MARK
Informe ejecutivo de MUDIE MARK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUDIE MARK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPTICO INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 18/11/2011 | 21/02/2014 |
GANETA INVESTMENTS SL | Apoderado | 04/08/2011 | 04/02/2014 |
VINCULACIONES DE MUDIE MARK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUDIE MARK
Empresa: CAPTICO INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29246 , F 17, S 8, H M 526516, I/A 5 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28
Empresa: GANETA INVESTMENTS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28948 , F 9, S 8, H M 521253, I/A 5 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-28
Información de MUDIE MARK
Mostramos los datos de MUDIE MARK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUDIE MARK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos