MICHAEL ARCHER CHRISTOPHER
Informe ejecutivo de MICHAEL ARCHER CHRISTOPHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MICHAEL ARCHER CHRISTOPHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPTICO INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 18/11/2011 | 21/02/2014 |
DEXTERTOWN SL | Apoderado | 21/03/2011 | 27/01/2014 |
VINCULACIONES DE MICHAEL ARCHER CHRISTOPHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MICHAEL ARCHER CHRISTOPHER
Empresa: CAPTICO INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Beldarrain Santos Manuel
- Caño Sterck Juan
- Michael Archer Christopher
- Mudie Mark
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29246 , F 17, S 8, H M 526516, I/A 5 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28
Empresa: DEXTERTOWN SL
Apoderado
- Beldarrain Santos Manuel
- Caño Sterck Juan
- Denning Bradshaw Mark
- Donald Bramley James
- Michael Archer Christopher
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28299 , F 145, S 8, H M 509714, I/A 4 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-28
Información de MICHAEL ARCHER CHRISTOPHER
Mostramos los datos de MICHAEL ARCHER CHRISTOPHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MICHAEL ARCHER CHRISTOPHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos