DEXTERTOWN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pinar del Rey, 5
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DEXTERTOWN SL
CIF B86081437
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares
Fecha de Constitución 19/11/2010
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Macquarie International Limited
VINCULACIONES DE DEXTERTOWN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEXTERTOWN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Beldarrain Santos Manuel | Secretario | 21/03/2011 | 27/01/2014 |
Beldarrain Santos Manuel | Consejero | 21/03/2011 | 27/01/2014 |
Beldarrain Santos Manuel | Apoderado | 21/03/2011 | 27/01/2014 |
Caño Sterck Juan | Vicepresidente | 21/03/2011 | 27/01/2014 |
Caño Sterck Juan | Consejero | 21/03/2011 | 27/01/2014 |
Caño Sterck Juan | Apoderado | 21/03/2011 | 27/01/2014 |
Denning Bradshaw Mark | Presidente | 21/03/2011 | 27/01/2014 |
Denning Bradshaw Mark | Consejero Delegado | 21/03/2011 | 27/01/2014 |
Denning Bradshaw Mark | Consejero | 21/03/2011 | 27/01/2014 |
Denning Bradshaw Mark | Apoderado | 21/03/2011 | 27/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DEXTERTOWN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28299 , F 147, S 8, H M 509714, I/A 6 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28299 , F 147, S 8, H M 509714, I/A 6 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28299 , F 147, S 8, H M 509714, I/A 6 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28299 , F 147, S 8, H M 509714, I/A 6 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28299 , F 147, S 8, H M 509714, I/A 6 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
- LA FINANCIACION E INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS, PRINCIPALMENTE FERROVIARIAS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28299 , F 147, S 8, H M 509714, I/A 5 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28299 , F 145, S 8, H M 509714, I/A 4 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-28
- LA FINANCIACION E INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS, PRINCIPALMENTE EN CONCESIONES DE AUTOVIAS, AUTOPISTAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE INFRAESTRUCTURA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28299 , F 142, S 8, H M 509714, I/A 3 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-28
- C/ DEL PINAR 5 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28299 , F 142, S 8, H M 509714, I/A 3 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-28
- MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28299 , F 142, S 8, H M 509714, I/A 3 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-28