MACQUARIE INTERNATIONAL LIMITED
Informe ejecutivo de MACQUARIE INTERNATIONAL LIMITED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MACQUARIE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPTICO INVESTMENTS SL | Socio Unico | 18/11/2011 | 21/02/2014 |
GANETA INVESTMENTS SL | Socio Unico | 14/02/2012 | 04/02/2014 |
DEXTERTOWN SL | Socio Unico | 27/01/2014 | 27/01/2014 |
VINCULACIONES DE MACQUARIE INTERNATIONAL LIMITED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MACQUARIE INTERNATIONAL LIMITED
Empresa: DEXTERTOWN SL
Nuevo Socio Único
- Macquarie International Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28299 , F 147, S 8, H M 509714, I/A 6 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
Empresa: GANETA INVESTMENTS SL
Nuevo Socio Único
- Macquarie International Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28975 , F 215, S 8, H M 521253, I/A 7 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-28
Empresa: CAPTICO INVESTMENTS SL
Socio Único
- Macquarie International Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29246 , F 14, S 8, H M 526516, I/A 2 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28
Información de MACQUARIE INTERNATIONAL LIMITED
Mostramos los datos de MACQUARIE INTERNATIONAL LIMITED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MACQUARIE INTERNATIONAL LIMITED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos