GABINET PEREZ MECA D'ASSESSORAMENT I GESTIO SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social GABINET PEREZ MECA D'ASSESSORAMENT I GESTIO SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GABINET PEREZ MECA D'ASSESSORAMENT I GESTIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GABINET PEREZ MECA D'ASSESSORAMENT I GESTIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Meca Perez Mercedes | Administrador Unico | 31/12/2012 | 08/01/2021 |
Meca Perez Mercedes | Liquidador | 08/01/2021 | 08/01/2021 |
Perez Colomera Manel | Apoderado Solidario | 28/02/2017 | 08/01/2021 |
Perez Colomera Manel | Administrador | 31/12/2012 |
ACTOS BORME DE GABINET PEREZ MECA D'ASSESSORAMENT I GESTIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30380 , F 73, S 8, H B 174650, I/A 5 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30380 , F 73, S 8, H B 174650, I/A 5 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30380 , F 73, S 8, H B 174650, I/A 5 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30380 , F 73, S 8, H B 174650, I/A 4 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30380 , F 72, S 8, H B 174650, I/A 3 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30380 , F 72, S 8, H B 174650, I/A 3 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-08