MECA PEREZ MERCEDES
Informe ejecutivo de MECA PEREZ MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MECA PEREZ MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABINET PEREZ MECA D'ASSESSORAMENT I GESTIO SL | Administrador Unico | 31/12/2012 | 08/01/2021 |
GABINET PEREZ MECA D'ASSESSORAMENT I GESTIO SL | Liquidador | 08/01/2021 | 08/01/2021 |
VINCULACIONES DE MECA PEREZ MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MECA PEREZ MERCEDES
Liquidador
- Meca Perez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30380 , F 73, S 8, H B 174650, I/A 5 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
Administrador Unico
- Meca Perez Mercedes
Liquidador
- Meca Perez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30380 , F 73, S 8, H B 174650, I/A 5 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
Administrador Unico
- Meca Perez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30380 , F 72, S 8, H B 174650, I/A 3 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-08
Información de MECA PEREZ MERCEDES
Mostramos los datos de MECA PEREZ MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MECA PEREZ MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos