PEREZ COLOMERA MANEL
Informe ejecutivo de PEREZ COLOMERA MANEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEREZ COLOMERA MANEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABINET PEREZ MECA D'ASSESSORAMENT I GESTIO SL | Apoderado Solidario | 28/02/2017 | 08/01/2021 |
MERIDIONALIS NEXUSGRUP SL | Administrador Unico | 09/09/2014 | |
GABINET PEREZ MECA D'ASSESSORAMENT I GESTIO SL | Administrador | 31/12/2012 | |
DATASENSOR IBERICA SL | Secretario No Consejero | 11/03/2010 |
VINCULACIONES DE PEREZ COLOMERA MANEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ COLOMERA MANEL
Apoderado Solidario
- Perez Colomera Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30380 , F 73, S 8, H B 174650, I/A 4 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-08
Empresa: MERIDIONALIS NEXUSGRUP SL
Administrador Unico
- Perez Colomera Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38083 , F 96, S 8, H B 318095, I/A 3 (09/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-08
Administrador
- Perez Colomera Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30380 , F 72, S 8, H B 174650, I/A 3 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-08
Empresa: DATASENSOR IBERICA SL
Secretario No Consejero
- Perez Colomera Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38440 , F 192, S 8, H B 324592, I/A 2 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-08
Información de PEREZ COLOMERA MANEL
Mostramos los datos de PEREZ COLOMERA MANEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ COLOMERA MANEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos