FREIZEITGERATE LEASING GMBH - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social FREIZEITGERATE LEASING GMBH
Nombres Anteriores
- FREIZEITGERATE LEASING AG SUCURSAL EN ESPAÑA BARCELONA
VINCULACIONES DE FREIZEITGERATE LEASING GMBH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FREIZEITGERATE LEASING GMBH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Lorente Rosa | Apoderado Solidario | 07/11/2013 | 25/02/2014 |
GOHMANN ABOGADOS SCP | Apoderado Solidario | 07/11/2013 | 25/02/2014 |
Lozano Galindo Bea | Apoderado Solidario | 07/11/2013 | 25/02/2014 |
Marcel Gentner | Apoderado Solidario | 07/11/2013 | 25/02/2014 |
Marcus Menne | REPR.SUCURS. | 30/05/2013 | 25/02/2014 |
Oliver Wiethaus | Apoderado Solidario | 07/11/2013 | 25/02/2014 |
Perez Sala Rodes Luis | Apoderado Solidario | 07/11/2013 | 25/02/2014 |
Rudiger Heldt | REPR.SUCURS. | 25/02/2014 | |
Sarrias Cardenes Antoni | Apoderado Solidario | 07/11/2013 | 25/02/2014 |
Toro Recasens Anna | Apoderado Solidario | 07/11/2013 | 25/02/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FREIZEITGERATE LEASING GMBH
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38164 , F 105, S 8, H B 318311, I/A 13 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38164 , F 105, S 8, H B 318311, I/A 13 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38164 , F 104, S 8, H B 318311, I/A 12 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-08
- FREIZEITGERATE LEASING GMBH
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38164 , F 104, S 8, H B 318311, I/A 11 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-08
- CONSTANCIA DEL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA SOCIEDAD MATRIZ DE ESTA SUCURSAL, QUE PASA A DENOMINARSE "FREIZEITGERATE LEASING GMBH" Y CONSECUENTE CAMBIO DE DENOMINACION DE LA SUCURSAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38164 , F 104, S 8, H B 318311, I/A 11 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-08
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38164 , F 103, S 8, H B 318311, I/A 10 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-08
Apoderado
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38164 , F 103, S 8, H B 318311, I/A 10 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-08
- AV DIAGONAL Num.429 P.3 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38164 , F 103, S 8, H B 318311, I/A 9 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08