FLAGSOL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 150
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FLAGSOL SL
CIF B85629491
Capital Social 20000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 03/02/2009
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Flagsol Gmbh
VINCULACIONES DE FLAGSOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FLAGSOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Flagsol Gmbh | Socio Unico | 26/03/2009 | 21/10/2010 |
Fuchs Daniel Andreas | Consejero | 28/04/2010 | 21/10/2010 |
Knothe Wolfgang Friedrich | Consejero | 24/08/2010 | 21/10/2010 |
Mares Salvador Ramon | Representante | 26/03/2009 | 21/10/2010 |
RODL & PARTNER ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP | Secretario No Consejero | 26/03/2009 | 21/10/2010 |
RODL & PARTNER ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP | Apoderado | 26/03/2009 | 21/10/2010 |
Roman Hernandez Ruben Dario | Apoderado Mancomunado | 26/03/2009 | 21/10/2010 |
Salto Weis Azevedo Manuel Leopoldo | Apoderado Mancomunado | 26/03/2009 | 21/10/2010 |
Stellario Formica Marcello | Consejero | 26/03/2009 | 21/10/2010 |
Stellario Formica Marcello | Presidente | 26/03/2009 | 21/10/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FLAGSOL SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-230-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26539 , F 200, S 8, H M 478300, I/A 7 (21/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-211-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26539 , F 200, S 8, H M 478300, I/A 7 (21/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-211-28
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26539 , F 200, S 8, H M 478300, I/A 7 (21/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-211-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26539 , F 200, S 8, H M 478300, I/A 6 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-170-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26539 , F 200, S 8, H M 478300, I/A 6 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-170-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26539 , F 200, S 8, H M 478300, I/A 6 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-170-28
- EL SOCIO UNICO DE LA COMPAÑIA LA ENTIDAD ALEMANA "FLAGSOL GMBH", HA SIDO ABSORBIDA CON FECHA 1 DE MARZO DE 2010, POR LASOCIEDAD "MAN SOLAR MILLENNIUM GMBH", LA CUAL CON LA MISMA FECHA 1 DE MARZO DE 2010, HA CAMBIADO SU DENOMINACION, ADQUIRIENDO LA DE "FLAGSOL GMBH".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26539 , F 200, S 8, H M 478300, I/A 5 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26539 , F 200, S 8, H M 478300, I/A 4 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26539 , F 200, S 8, H M 478300, I/A 4 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-28