KNOTHE WOLFGANG FRIEDRICH
Informe ejecutivo de KNOTHE WOLFGANG FRIEDRICH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE KNOTHE WOLFGANG FRIEDRICH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATRIA SMART ENERGY SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 29/07/2009 | 16/01/2013 |
FLAGSOL SL | Consejero | 24/08/2010 | 21/10/2010 |
VINCULACIONES DE KNOTHE WOLFGANG FRIEDRICH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KNOTHE WOLFGANG FRIEDRICH
Empresa: FLAGSOL IBERICA SL
Administrador Solidario
- Knothe Wolfgang Friedrich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5605 , F 65, S 8, H SE 95163, I/A 3 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-41
Empresa: FLAGSOL SL
Consejero
- Fuchs Daniel Andreas
- Knothe Wolfgang Friedrich
- Stellario Formica Marcello
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26539 , F 200, S 8, H M 478300, I/A 7 (21/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-211-28
Empresa: FLAGSOL SL
Consejero
- Knothe Wolfgang Friedrich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26539 , F 200, S 8, H M 478300, I/A 6 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-170-28
Empresa: MAN SOLAR MILLENNIUM IBERICA SL
Administrador Solidario
- Knothe Wolfgang Friedrich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25843 , F 68, S 8, H M 465772, I/A 8 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-150-28
Información de KNOTHE WOLFGANG FRIEDRICH
Mostramos los datos de KNOTHE WOLFGANG FRIEDRICH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KNOTHE WOLFGANG FRIEDRICH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos