FUCHS DANIEL ANDREAS
Informe ejecutivo de FUCHS DANIEL ANDREAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FUCHS DANIEL ANDREAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATRIA SMART ENERGY SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 20/07/2009 | 14/09/2011 |
FLAGSOL SL | Consejero | 28/04/2010 | 21/10/2010 |
VINCULACIONES DE FUCHS DANIEL ANDREAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUCHS DANIEL ANDREAS
Empresa: FLAGSOL IBERICA SL
Administrador Solidario
- Fuchs Daniel Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25843 , F 183, S 8, H M 465772, I/A 14 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-28
Empresa: FLAGSOL SL
Consejero
- Fuchs Daniel Andreas
- Knothe Wolfgang Friedrich
- Stellario Formica Marcello
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26539 , F 200, S 8, H M 478300, I/A 7 (21/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-211-28
Empresa: FLAGSOL SL
Consejero
- Fuchs Daniel Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26539 , F 200, S 8, H M 478300, I/A 4 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-28
Empresa: MAN SOLAR MILLENNIUM IBERICA SL
Administrador Solidario
- Fuchs Daniel Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25843 , F 68, S 8, H M 465772, I/A 7 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-28
Información de FUCHS DANIEL ANDREAS
Mostramos los datos de FUCHS DANIEL ANDREAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUCHS DANIEL ANDREAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos