FJORD SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sanchez Bustillo, 7
Código Postal 28012
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FJORD SPAIN SL
CIF B65121949
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 04/06/2009
Nombres Anteriores
- CREATING & DEVELOPING ILUSIONS SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FJORD SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FJORD SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ahlstrom Scott Kenneth | Apoderado | 20/11/2014 | 10/04/2015 |
Albertos Minguela Teresa | Apoderado Solidario | 16/07/2014 | 10/04/2015 |
Alonso Arranz Carlos David | Apoderado Solidario | 23/08/2013 | 10/04/2015 |
Andrew Mark Goodman | Consejero | 23/08/2013 | 10/04/2015 |
Andrew Mark Goodman | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/08/2013 | 10/04/2015 |
Arochena Garcia-page Ana | Apoderado Solidario | 23/08/2013 | 10/04/2015 |
Backhaus David R | Apoderado | 20/11/2014 | 10/04/2015 |
Bautista Trigueros Ana Maria | Apoderado Solidario | 23/08/2013 | 10/04/2015 |
Bellot Corral Noelia | Apoderado Solidario | 23/08/2013 | 10/04/2015 |
Blasco Arasanz Victor | V-SEC NO CON | 02/03/2011 | 10/04/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FJORD SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32733 , F 89, S 8, H M 589201, I/A 6 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32733 , F 89, S 8, H M 589201, I/A 6 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32733 , F 89, S 8, H M 589201, I/A 6 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32733 , F 88, S 8, H M 589201, I/A 5 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32733 , F 88, S 8, H M 589201, I/A 5 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32733 , F 88, S 8, H M 589201, I/A 4 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32733 , F 87, S 8, H M 589201, I/A 3 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32733 , F 87, S 8, H M 589201, I/A 3 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-28
- C/ SANCHEZ BUSTILLO 7 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32733 , F 87, S 8, H M 589201, I/A 2 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42880 , F 38, S 8, H B 380029, I/A 26 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-08