FINCA CAN MIQUELET SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 144
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FINCA CAN MIQUELET SL
CIF B57461881
Capital Social 2501700.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 01/12/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Foncillas Garcia De La Mata Leticia
VINCULACIONES DE FINCA CAN MIQUELET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINCA CAN MIQUELET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Foncillas Garcia De La Mata Leticia | Administrador Unico | 15/12/2022 | 15/02/2023 |
Foncillas Garcia De La Mata Leticia | Apoderado Solidario | 18/08/2015 | 15/02/2023 |
Hahn John Carl | Apoderado Solidario | 18/08/2015 | 15/02/2023 |
Marcos Vazquez Sara | Apoderado | 14/06/2022 | 15/02/2023 |
Foncillas Garcia De La Mata Maria Pilar | Administrador Unico | 24/03/2015 | 15/12/2022 |
Foncillas Garcia De La Mata Leticia | Administrador Unico | 24/03/2015 |
ACTOS BORME DE FINCA CAN MIQUELET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34262 , F 192, S 8, H M 616395, I/A 7 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34262 , F 192, S 8, H M 616395, I/A 7 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34262 , F 192, S 8, H M 616395, I/A 5 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34262 , F 192, S 8, H M 616395, I/A 5 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34262 , F 191, S 8, H M 616395, I/A 4 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.498.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.501.700,00 | Euros |
Porcentaje: | 80.600,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34262 , F 191, S 8, H M 616395, I/A 3 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-28
- PASEO DE LA CASTELLANA NUMERO 144, 14º B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34262 , F 191, S 8, H M 616395, I/A 2 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 142, S 8, H PM 56870, I/A 6 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 8, S 8, H PM 56870, I/A 5 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 8, S 8, H PM 56870, I/A 5 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07