FONCILLAS GARCIA DE LA MATA MARIA PILAR
Informe ejecutivo de FONCILLAS GARCIA DE LA MATA MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FONCILLAS GARCIA DE LA MATA MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINCA CAN MIQUELET SL | Administrador Unico | 24/03/2015 | 15/12/2022 |
ART2LIVE SL | Administrador Unico | 24/03/2015 | 15/12/2022 |
FINCA CAN SIMO SL | Administrador Unico | 24/03/2015 | 15/12/2022 |
GRANSUR MADRID SL | Administrador Unico | 22/09/2021 | 11/11/2022 |
VINCULACIONES DE FONCILLAS GARCIA DE LA MATA MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONCILLAS GARCIA DE LA MATA MARIA PILAR
Empresa: FINCA CAN SIMO SL
Administrador Unico
- Foncillas Garcia De La Mata Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34311 , F 7, S 8, H M 617255, I/A 4 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Empresa: FINCA CAN MIQUELET SL
Administrador Unico
- Foncillas Garcia De La Mata Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34262 , F 192, S 8, H M 616395, I/A 5 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Empresa: ART2LIVE SL
Administrador Unico
- Foncillas Garcia De La Mata Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34208 , F 56, S 8, H M 615391, I/A 5 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Empresa: GRANSUR MADRID SL
Administrador Unico
- Foncillas Garcia De La Mata Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17538 , F 14, S 8, H M 301418, I/A 4 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Empresa: GRANSUR MADRID SL
Administrador Unico
- Foncillas Garcia De La Mata Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17538 , F 14, S 8, H M 301418, I/A 3 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-28
Empresa: ART2LIVE SL
Administrador Unico
- Foncillas Garcia De La Mata Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 152, S 8, H PM 49059, I/A 7 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Empresa: FINCA CAN MIQUELET SL
Administrador Unico
- Foncillas Garcia De La Mata Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 8, S 8, H PM 56870, I/A 5 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Empresa: FINCA CAN SIMO SL
Administrador Unico
- Foncillas Garcia De La Mata Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 4, S 8, H PM 56869, I/A 5 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Información de FONCILLAS GARCIA DE LA MATA MARIA PILAR
Mostramos los datos de FONCILLAS GARCIA DE LA MATA MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONCILLAS GARCIA DE LA MATA MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos