FONCILLAS GARCIA DE LA MATA LETICIA
Informe ejecutivo de FONCILLAS GARCIA DE LA MATA LETICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FONCILLAS GARCIA DE LA MATA LETICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ART2LIVE SL | Administrador Unico | 15/12/2022 | |
ART2LIVE SL | Apoderado Solidario | 18/08/2015 | |
TU NUEVA RED DE COMUNICACION SL | Apoderado Solidario | 21/08/2012 |
VINCULACIONES DE FONCILLAS GARCIA DE LA MATA LETICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONCILLAS GARCIA DE LA MATA LETICIA
Empresa: FINCA CAN SIMO SL
Administrador Unico
- Foncillas Garcia De La Mata Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34311 , F 7, S 8, H M 617255, I/A 4 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Empresa: FINCA CAN MIQUELET SL
Administrador Unico
- Foncillas Garcia De La Mata Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34262 , F 192, S 8, H M 616395, I/A 5 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Empresa: ART2LIVE SL
Administrador Unico
- Foncillas Garcia De La Mata Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34208 , F 56, S 8, H M 615391, I/A 5 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Empresa: FINCA CAN SIMO SL
Apoderado Solidario
- Foncillas Garcia De La Mata Leticia
- Hahn John Carl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 140, S 8, H PM 56869, I/A 6 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-07
Empresa: ART2LIVE SL
Apoderado Solidario
- Foncillas Garcia De La Mata Leticia
- Hahn John Carl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 152, S 8, H PM 49059, I/A 8 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-07
Empresa: FINCA CAN MIQUELET SL
Apoderado Solidario
- Foncillas Garcia De La Mata Leticia
- Hahn John Carl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 142, S 8, H PM 56870, I/A 6 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-07
Empresa: ART2LIVE SL
Administrador Unico
- Foncillas Garcia De La Mata Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 152, S 8, H PM 49059, I/A 7 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Empresa: FINCA CAN MIQUELET SL
Administrador Unico
- Foncillas Garcia De La Mata Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 8, S 8, H PM 56870, I/A 5 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Empresa: FINCA CAN SIMO SL
Administrador Unico
- Foncillas Garcia De La Mata Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 4, S 8, H PM 56869, I/A 5 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Empresa: THINK FLOWER SL
Apoderado Solidario
- Foncillas Garcia De La Mata Leticia
- Hahn John Carl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30199 , F 5, S 8, H M 543585, I/A 2 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-28
Información de FONCILLAS GARCIA DE LA MATA LETICIA
Mostramos los datos de FONCILLAS GARCIA DE LA MATA LETICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONCILLAS GARCIA DE LA MATA LETICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos