FINCA ALDEBARAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juana Martin, 4
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social FINCA ALDEBARAN SL
CIF B83109397
Capital Social 206500.0 Euros
Actividad Actividades de apoyo a la agricultura
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lopez Garcia Natalia
VINCULACIONES DE FINCA ALDEBARAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINCA ALDEBARAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia De La Vega Maria Del Carmen | Apoderado | 21/06/2011 | 16/01/2014 |
Lopez Garcia Natalia | Apoderado | 08/04/2010 | 16/01/2014 |
Lopez Garcia Natalia | Administrador Unico | 20/06/2011 | 16/01/2014 |
Lopez Gimenez Antonio | Apoderado | 21/06/2011 | 16/01/2014 |
Garcia De La Vega Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 20/06/2011 | |
Lopez Gimenez Antonio | Administrador Solidario | 20/06/2011 |
ACTOS BORME DE FINCA ALDEBARAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16967 , F 26, S 8, H M 290304, I/A 7 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16967 , F 26, S 8, H M 290304, I/A 7 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16967 , F 23, S 8, H M 290304, I/A 6 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16967 , F 23, S 8, H M 290304, I/A 5 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16967 , F 23, S 8, H M 290304, I/A 5 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16967 , F 23, S 8, H M 290304, I/A 5 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-158-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16967 , F 22, S 8, H M 290304, I/A 4 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-73-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-217-28