GARCIA DE LA VEGA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de GARCIA DE LA VEGA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA DE LA VEGA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANLOGI SL | Apoderado | 24/06/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA DE LA VEGA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DE LA VEGA MARIA DEL CARMEN
Empresa: ANLOYUELA SL
Apoderado
- Garcia De La Vega Maria Del Carmen
- Lopez Gimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16967 , F 33, S 8, H M 290305, I/A 6 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-28
Empresa: ANLOGI SL
Apoderado
- Garcia De La Vega Maria Del Carmen
- Lopez Gimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28412 , F 183, S 8, H M 36949, I/A 19 (24/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-28
Empresa: ANLOGI SL
Administrador Solidario
- Garcia De La Vega Maria Del Carmen
- Lopez Gimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28412 , F 183, S 8, H M 36949, I/A 18 (24/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-28
Empresa: FINCA ALDEBARAN SL
Apoderado
- Garcia De La Vega Maria Del Carmen
- Lopez Gimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16967 , F 23, S 8, H M 290304, I/A 6 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-28
Empresa: FINCA ALDEBARAN SL
Administrador Solidario
- Garcia De La Vega Maria Del Carmen
- Lopez Gimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16967 , F 23, S 8, H M 290304, I/A 5 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-28
Empresa: ANLOYUELA SL
Administrador Solidario
- Garcia De La Vega Maria Del Carmen
- Lopez Gimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16967 , F 33, S 8, H M 290305, I/A 5 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-28
Empresa: PROMOCIONES URBANAS LOPENRI SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia De La Vega Maria Del Carmen
- Lopez Garcia Antonio
- Lopez Garcia Natalia
- Lopez Gimenez Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12213 , F 173, S 8, H M 193185, I/A 8 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-28
Empresa: LANCE IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia De La Vega Maria Del Carmen
- Lopez Garcia Natalia
- Lopez Gimenez Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24785 , F 146, S 8, H M 58760, I/A 16 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-28
Información de GARCIA DE LA VEGA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de GARCIA DE LA VEGA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DE LA VEGA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos