ANLOYUELA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juana Martin, 4
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social ANLOYUELA SL
CIF B83109389
Capital Social 1163000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lopez Garcia Natalia
VINCULACIONES DE ANLOYUELA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANLOYUELA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia De La Vega Maria Del Carmen | Apoderado | 30/06/2011 | 20/11/2015 |
Lopez Garcia Natalia | Administrador Unico | 20/06/2011 | 20/11/2015 |
Lopez Gimenez Antonio | Apoderado | 30/06/2011 | 20/11/2015 |
Garcia De La Vega Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 20/06/2011 | |
Lopez Gimenez Antonio | Administrador Solidario | 20/06/2011 |
ACTOS BORME DE ANLOYUELA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16967 , F 210, S 8, H M 290305, I/A 8 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16967 , F 210, S 8, H M 290305, I/A 8 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-28
Capital Anterior: | 963.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.163.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 20,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16967 , F 210, S 8, H M 290305, I/A 7 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16967 , F 33, S 8, H M 290305, I/A 6 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16967 , F 33, S 8, H M 290305, I/A 5 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16967 , F 33, S 8, H M 290305, I/A 5 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16967 , F 33, S 8, H M 290305, I/A 5 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-154-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-217-28