CSVP IBERICA SL
Dirección social PASEO CLUB DEPORTIVO EDIFICIO 4 1
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social CSVP IBERICA SL
Capital Social 303000.0 Euros
Fecha de Constitución 18/01/2023
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Casanova Belmonte Antonio
ORGANIGRAMA DE CSVP IBERICA SL
VINCULACIONES DE CSVP IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CSVP IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casanova Belmonte Antonio | Presidente | 07/02/2024 | |
Escobar Gaviria Susana | Consejero | 07/02/2024 | |
Gutierrez Rizaldos Fernando | Vicepresidente | 07/02/2024 | |
Lacambra Escobedo Maria | Consejero | 07/02/2024 | |
Lacambra Escobedo Maria | Vicesecret. | 07/02/2024 | |
Pareja Penagos Carlos Andres | Secretario No Consejero | 07/02/2024 | |
Villegas Gonzalez Laura | Consejero | 07/02/2024 | |
Gutierrez Rizaldos Fernando | Vicepresidente | 17/01/2024 | |
Casanova Belmonte Antonio | Consejero | 08/06/2023 | |
Casanova Belmonte Antonio | Consejero Delegado | 08/06/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CSVP IBERICA SL
- Adquisición del Carácter de Emergente (Ley 28/2022) con fecha 24/07/2024. Periodo de disfrute de los beneficios: 7 años
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 788823, I/A 8 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-28
- PASEO CLUB DEPORTIVO EDIFICIO 4 1 (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 788823, I/A 7 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 788823, I/A 7 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-28
- Se omitió publicar por error en la inscripción 4ª el cese de CASANOVA BELMONTE ANTONIO como secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44804 , F 198, S 8, H M 788823, I/A 4 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44804 , F 198, S 8, H M 788823, I/A 4 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-28
Capital Anterior: | 297.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 303.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,02 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44804 , F 200, S 8, H M 788823, I/A 6 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 294.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 297.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 9.800,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44804 , F 199, S 8, H M 788823, I/A 5 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44804 , F 198, S 8, H M 788823, I/A 4 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-28
Presidente
Representante
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44804 , F 198, S 8, H M 788823, I/A 4 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-28
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44804 , F 198, S 8, H M 788823, I/A 3 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28