EUROPARETS SL - EXTINGUIDA
Municipio Parets del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social EUROPARETS SL
CIF B60184769
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EUROPARETS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROPARETS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Deutu Dalmau Carlos | REP.ADM.CONC | 21/05/2013 | 27/10/2023 |
FRADE GOBEO SLP | Administrador Concursal | 21/05/2013 | 27/10/2023 |
Clape Gol Juan Jose | REPR.143 RRM | 01/09/2011 | 25/06/2014 |
MACLA 2007 SL | Administrador Unico | 01/09/2011 | 25/06/2014 |
Casado Asensio Francisca | Apoderado | 04/02/2014 | |
Clape Gol Juan Jose | Apoderado | 04/02/2014 | |
Gol Font Joaquina | Apoderado | 04/02/2014 | |
Mata Casado Angel | Apoderado | 04/02/2014 | |
Roger Casals Josefa | Apoderado | 04/02/2014 | |
Clape Gol Angel | Administrador Mancomunado | 18/03/2009 | 01/09/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EUROPARETS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39445 , F 166, S 8, H B 70319, I/A 16 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 54/2013, AUTO FIRME DE FECHA 31/07/2023, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39445 , F 166, S 8, H B 70319, I/A 16 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39445 , F 166, S 8, H B 70319, I/A 16 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 54/2013, AUTO FIRME DE FECHA 15/07/2014, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39445 , F 166, S 8, H B 70319, I/A 15 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24532 , F 21, S 8, H B 70319, I/A 14 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 54/2013,RESOLUCIONES FIRMES 17/01/2014 Y 22/04/2014, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24532 , F 21, S 8, H B 70319, I/A 14 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24532 , F 21, S 8, H B 70319, I/A 14 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24532 , F 21, S 8, H B 70319, I/A 13 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 54/2013, AUTO FIRME DE FECHA 21/02/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DECLARADO CONJUNTAMENTE CON OTRAS SOCIEDADES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24532 , F 20, S 8, H B 70319, I/A 12 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24532 , F 20, S 8, H B 70319, I/A 12 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-08