MATA CASADO ANGEL
Informe ejecutivo de MATA CASADO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MATA CASADO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPARETS SL | Apoderado | 04/02/2014 | |
EUROPARETS SL | Administrador Mancomunado | 18/03/2009 | 01/09/2011 |
COMERCIAL DE AUTOMOVILES DEL VALLES SA | Administrador Mancomunado | 12/06/2009 | 01/09/2011 |
COMERCIAL DE AUTOMOVILES DEL VALLES SA | Presidente | 12/06/2009 | |
COMERCIAL DE AUTOMOVILES DEL VALLES SA | Consejero Delegado Mancomunado | 12/06/2009 | |
COMERCIAL DE AUTOMOVILES DEL VALLES SA | Consejero | 12/06/2009 |
VINCULACIONES DE MATA CASADO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATA CASADO ANGEL
Empresa: EUROPARETS SL
Apoderado
- Casado Asensio Francisca
- Clape Gol Juan Jose
- Gol Font Joaquina
- Mata Casado Angel
- Roger Casals Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24532 , F 21, S 8, H B 70319, I/A 13 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-08
Administrador Mancomunado
- Clape Gol Angel
- Mata Casado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34767 , F 111, S 8, H B 59672, I/A 19 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-08
Empresa: EUROPARETS SL
Administrador Mancomunado
- Clape Gol Angel
- Mata Casado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24532 , F 19, S 8, H B 70319, I/A 11 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-08
Administrador Mancomunado
- Clape Gol Angel
- Mata Casado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34767 , F 110, S 8, H B 59672, I/A 18 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-08
Consejero Delegado Mancomunado
- Duran Baque Maria Dolores
- Mata Casado Angel
Consejero
- Clape Gol Angel
- Duran Baque Maria Dolores
- Mata Casado Angel
Presidente
- Mata Casado Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34767 , F 110, S 8, H B 59672, I/A 18 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-08
Empresa: EUROPARETS SL
Administrador Mancomunado
- Clape Gol Angel
- Mata Casado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24532 , F 19, S 8, H B 70319, I/A 10 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-08
Información de MATA CASADO ANGEL
Mostramos los datos de MATA CASADO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATA CASADO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos