CLAPE GOL ANGEL
Informe ejecutivo de CLAPE GOL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CLAPE GOL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FECOSAUTO SL | Administrador Unico | 02/12/2020 | |
FECOSAUTO SL | Apoderado Solidario | 03/09/2014 |
VINCULACIONES DE CLAPE GOL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLAPE GOL ANGEL
Empresa: FECOSAUTO SL
Administrador Unico
- Clape Gol Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40374 , F 108, S 8, H B 149857, I/A 30 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-08
Empresa: FECOSAUTO SL
Apoderado Solidario
- Clape Gol Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36810 , F 39, S 8, H B 149857, I/A 24 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-08
Apoderado
- Clape Gol Angel
- Clape Gol Juan Jose
- Duran Baque Maria Dolores
- Mata Casagran Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34767 , F 113, S 8, H B 59672, I/A 21 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-08
Administrador Mancomunado
- Clape Gol Angel
- Mata Casado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34767 , F 111, S 8, H B 59672, I/A 19 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-08
Empresa: EUROPARETS SL
Administrador Mancomunado
- Clape Gol Angel
- Mata Casado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24532 , F 19, S 8, H B 70319, I/A 11 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-08
Administrador Mancomunado
- Clape Gol Angel
- Mata Casado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34767 , F 110, S 8, H B 59672, I/A 18 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Clape Gol Angel
- Duran Baque Maria Dolores
- Mata Casado Angel
Presidente
Secretario
- Clape Gol Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34767 , F 110, S 8, H B 59672, I/A 18 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-08
Empresa: EUROPARETS SL
Administrador Mancomunado
- Clape Gol Angel
- Mata Casado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24532 , F 19, S 8, H B 70319, I/A 10 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-08
Información de CLAPE GOL ANGEL
Mostramos los datos de CLAPE GOL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLAPE GOL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos