ESTIVILL EXPERTS SL - EXTINGUIDA
Razón Social ESTIVILL EXPERTS SL
CIF B43083187
Capital Social 60195.5 Euros
Nombres Anteriores
- ESTIVILL AGENCIA D'ASSEGURANCES SL
- CORREDURIA DE SEGUROS ESTIVILL SA
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ESTIVILL EXPERTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTIVILL EXPERTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casado Gilavert Santi | Administrador Unico | 17/04/2013 | 10/04/2024 |
Casado Simo Marc | Administrador Mancomunado | 28/09/2022 | 10/04/2024 |
Marin Martinez Encarnacion | Administrador Mancomunado | 28/09/2022 | 10/04/2024 |
Marin Martinez Encarnacion | Liquidador | 10/04/2024 | 10/04/2024 |
Casado Gilavert Santiago Ramon | Administrador Unico | 28/09/2022 | |
Casado Gilavert Santi | Administrador Mancomunado | 15/09/2011 | 17/04/2013 |
Mate Galvalda Albert | Administrador Mancomunado | 15/09/2011 | 17/04/2013 |
Casado Gilavert Santi | Administrador Mancomunado | 15/02/2011 | 15/09/2011 |
Mate Gavalda Albert | Administrador Mancomunado | 15/02/2011 | 15/09/2011 |
Mate Gavalda Albert | Administrador Unico | 13/11/2009 | 15/02/2011 |
ACTOS BORME DE ESTIVILL EXPERTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 160, S 8, H T 7927, I/A 24 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 160, S 8, H T 7927, I/A 24 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 160, S 8, H T 7927, I/A 24 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-43
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 160, S 8, H T 7927, I/A 24 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-43
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 160, S 8, H T 7927, I/A 23 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-43
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 160, S 8, H T 7927, I/A 23 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 160, S 8, H T 7927, I/A 23 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-43
Empresa: ESTIVILL AGENCIA D'ASSEGURANCES SL
- Asesoramiento, consultora, mediación, intermediacion y coordinacion referente a laprestacion de servicios de tipos empresariales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 160, S 8, H T 7927, I/A 22 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-43
Empresa: ESTIVILL AGENCIA D'ASSEGURANCES SL
- ESTIVILL EXPERTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 160, S 8, H T 7927, I/A 22 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-43
Empresa: ESTIVILL AGENCIA D'ASSEGURANCES SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 159, S 8, H T 7927, I/A 21 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-43