CASADO SIMO MARC
Informe ejecutivo de CASADO SIMO MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASADO SIMO MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEGURNOU CORREDURIA D'ASSEGURANCES SL | Apoderado | 25/04/2022 | |
INMOREUS SL | Apoderado Mancomunado | 03/04/2019 |
VINCULACIONES DE CASADO SIMO MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASADO SIMO MARC
Empresa: ESTIVILL EXPERTS SL
Administrador Mancomunado
- Casado Simo Marc
- Marin Martinez Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 160, S 8, H T 7927, I/A 24 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-43
Empresa: ESTIVILL EXPERTS SL
Administrador Mancomunado
- Casado Simo Marc
- Marin Martinez Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 160, S 8, H T 7927, I/A 23 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-43
Apoderado
- Casado Simo Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1489 , F 29, S 8, H T 18602, I/A 8 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-43
Empresa: INMOREUS SL
Apoderado Mancomunado
- Casado Simo Marc
- Casado Simo Oscar
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775 , F 6, S 8, H T 2422, I/A 11 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-43
Información de CASADO SIMO MARC
Mostramos los datos de CASADO SIMO MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASADO SIMO MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos