ESTACIONAMIENTOS MADRID SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Hernán Cortés, 26
Código Postal 46004
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESTACIONAMIENTOS MADRID SA
CIF A28194009
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Órgano Administración Administrador único
Presidente Lleo Casanova Antonio
Administrador Único Lleo Casanova Antonio
VINCULACIONES DE ESTACIONAMIENTOS MADRID SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTACIONAMIENTOS MADRID SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casals Roca Ramon | Consejero | 07/02/2018 | 14/04/2023 |
Ferre Miro Alfredo | Consejero | 07/02/2018 | 14/04/2023 |
Ferre Miro Alfredo | Secretario | 07/02/2018 | 14/04/2023 |
Lleo Casanova Antonio | Consejero | 07/02/2018 | 14/04/2023 |
Lleo Casanova Antonio | Presidente | 07/02/2018 | 14/04/2023 |
Lleo Casanova Antonio | Administrador Unico | 07/02/2018 | 14/04/2023 |
Marin Armenteras Luis | Consejero | 07/02/2018 | 14/04/2023 |
Ramos Domingo Jose Luis | Liquidador Unico | 14/04/2023 | |
Casals Roca Ramon | Consejero | 16/07/2013 | 07/02/2018 |
Ferre Miro Alfredo | Secretario | 16/07/2013 | 07/02/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ESTACIONAMIENTOS MADRID SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4482, L 1794, F 147, S 8, H V 25606, I/A 33 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4482, L 1794, F 147, S 8, H V 25606, I/A 33 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Modificación de los estatutos sociales en lo relativo al Título III, del Gobierno, Administración y Representación de la sociedad, artículos 13 al 36. Modificación de los artículos 2, 6 y 38 de los estatutos sociales que hacían referencia exclusiva al Consejo de Administración. Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4482, L 1794, F 147, S 8, H V 25606, I/A 31 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-46
Administrador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4482, L 1794, F 147, S 8, H V 25606, I/A 31 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-46
Administrador Unico
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4482, L 1794, F 147, S 8, H V 25606, I/A 31 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-46
- C/ HERNAN CORTES 26 6 18 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4482, L 1794, F 147, S 8, H V 25606, I/A 30 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-46
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4482, L 1794, F 146, S 8, H V 25606, I/A 29 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-46
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4482, L 1794, F 146, S 8, H V 25606, I/A 28 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4482, L 1794, F 146, S 8, H V 25606, I/A 28 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-109-46