MARIN ARMENTERAS LUIS
Informe ejecutivo de MARIN ARMENTERAS LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARIN ARMENTERAS LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRASTEL IBERICA SL | Administrador Solidario | 05/12/2016 | |
PRASTEL IBERICA SL | Liquidador | 05/12/2016 |
VINCULACIONES DE MARIN ARMENTERAS LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN ARMENTERAS LUIS
Empresa: ESTACIONAMIENTOS MADRID SA
Administrador Unico
Consejero
- Casals Roca Ramon
- Ferre Miro Alfredo
- Lleo Casanova Antonio
- Marin Armenteras Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4482, L 1794, F 147, S 8, H V 25606, I/A 31 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-46
Empresa: ESTACIONAMIENTOS MADRID SA
Administrador Unico
Consejero Delegado
Consejero
- Casals Roca Ramon
- Ferre Miro Alfredo
- Lleo Casanova Antonio
- Marin Armenteras Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4482, L 1794, F 147, S 8, H V 25606, I/A 31 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-46
Empresa: PRASTEL IBERICA SL
Administrador Solidario
- Marin Armenteras Luis
- Roldan Sanz Jorge
Liquidador
- Marin Armenteras Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34485 , F 88, S 8, H B 248270, I/A 9 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-08
Empresa: PRASTEL IBERICA SL
Administrador Solidario
- Marin Armenteras Luis
- Roldan Sanz Jorge
Consejero Delegado
Consejero
- Elviro Govoni
- Marin Armenteras Luis
- Roldan Sanz Jorge
- Stefano Chiarini
Presidente
Secretario
- Marin Armenteras Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34485 , F 88, S 8, H B 248270, I/A 9 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-08
Empresa: QUADREX SL
Apoderado Solidario
- Marin Armenteras Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25691 , F 177, S 8, H B 68669, I/A 22 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-08
Empresa: ESTACIONAMIENTOS MADRID SA
Consejero
- Casals Roca Ramon
- Ferre Miro Alfredo
- Lleo Casanova Antonio
- Marin Armenteras Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4482, L 1794, F 146, S 8, H V 25606, I/A 28 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-46
Empresa: ESTACIONAMIENTOS MADRID SA
Consejero Delegado
Consejero
- Casals Roca Ramon
- Ferre Miro Alfredo
- Lleo Casanova Antonio
- Marin Armenteras Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4482, L 1794, F 146, S 8, H V 25606, I/A 28 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-46
Empresa: QUADREX SL
Apoderado Solidario
- Marin Armenteras Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24366 , F 123, S 8, H B 68669, I/A 16 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-08
Empresa: QUADREX SL
Consejero Delegado
Consejero
- Marin Armenteras Luis
- Marin Mas Sarda Marta
- Mas Sarda Alonso Maria Luisa
Presidente
- Marin Armenteras Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24366 , F 122, S 8, H B 68669, I/A 14 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-08
Empresa: VESTA PARK SL
Consejero
- Junoy Viladomiu Manuel
- Marin Armenteras Luis
- Montaner Anglada Juan
- Sanguesa Fontanet Sergio
- Surroca Jove Ernest
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36096 , F 83, S 8, H B 277065, I/A 6 (21/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-08
VER MAS ACTOS
Información de MARIN ARMENTERAS LUIS
Mostramos los datos de MARIN ARMENTERAS LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN ARMENTERAS LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos