CASALS ROCA RAMON
Informe ejecutivo de CASALS ROCA RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASALS ROCA RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROCA CORPORACION EMPRESARIAL SA | Consejero | 05/08/2024 | |
ESIN TRES SL | REPR.143 RRM | 06/07/2023 | |
EDITORIAL CASALS SA | REPR.143 RRM | 30/06/2023 | |
COMPAÑIA CULTURAL DEL VALLES SA | Consejero | 19/11/2021 | |
COMPAÑIA CULTURAL DEL VALLES SA | Presidente | 19/11/2021 | |
COMPAÑIA CULTURAL DEL VALLES SA | Apoderado Mancomunado | 19/11/2021 | |
MINAR SA | Consejero | 04/10/2021 | |
ROCA CORPORACION EMPRESARIAL SA | Consejero | 01/09/2020 | |
MINAR SA | Consejero | 20/11/2018 | |
COMPAÑIA CULTURAL DEL VALLES SA | Apoderado Mancomunado | 12/09/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CASALS ROCA RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASALS ROCA RAMON
Empresa: ROCA CORPORACION EMPRESARIAL SA
Consejero
- Casals Roca Ramon
- De Gomar Ferrer Elisa
- Roca Hernandez Jose Maria
- Roca Noguera Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 247355, I/A 127 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-08
Empresa: ESIN TRES SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Casals Roca Gloria
- Casals Roca Gloria
- Casals Roca Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34297 , F 200, S 8, H B 34774, I/A 27 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-08
Empresa: ESIN TRES SL
Administrador
- Casals Lamarca Ramon
- Casals Roca Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34297 , F 200, S 8, H B 34774, I/A 27 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-08
Empresa: EDITORIAL CASALS SA
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Casals Roca Gloria
- Casals Roca Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41476 , F 129, S 8, H B 42274, I/A 73 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-08
Empresa: EDITORIAL CASALS SA
Administrador Solidario
- Casals Lamarca Ramon
- Casals Roca Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41476 , F 129, S 8, H B 42274, I/A 73 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-08
Empresa: COMPAÑIA CULTURAL DEL VALLES SA
Apoderado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Casals Roca Ramon
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42667 , F 69, S 8, H B 79941, I/A 51 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-08
Empresa: MINAR SA
Consejero
- Casals Roca Ramon
- De Gomar Ferrer Claudia
- Martin Vilaseca Adria
- Roca Hernandez Alberto
- Roca Noguera Josep
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46011 , F 183, S 8, H B 45325, I/A 20 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-08
Empresa: ROCA CORPORACION EMPRESARIAL SA
Consejero
- Casals Roca Ramon
- Garcia De Gomar Victor
- Roca Hernandez Jose Maria
- Roca Noguera Josep
V-PRE.EJ.C.A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47088 , F 186, S 8, H B 247355, I/A 108 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-08
Empresa: EDITORIAL BAMBU SL
Liquidador
- Casals Roca Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27397 , F 178, S 8, H B 104591, I/A 16 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-08
Empresa: EDITORIAL BAMBU SL
Administrador Unico
Liquidador
- Casals Roca Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27397 , F 178, S 8, H B 104591, I/A 16 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-08
VER MAS ACTOS
Información de CASALS ROCA RAMON
Mostramos los datos de CASALS ROCA RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASALS ROCA RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos