ES RACO DELS HOSTALETS SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR CARRER DE LA LLOTJA 4
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social ES RACO DELS HOSTALETS SL
CIF B16575276
Capital Social 160000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/04/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ES RACO DELS HOSTALETS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ES RACO DELS HOSTALETS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cano Darder Alberto | Administrador Solidario | 15/01/2020 | 03/01/2023 |
Cano Schulte-lindhorst Alberto | Apoderado Solidario | 12/08/2020 | 03/01/2023 |
Cano Schulte-lindhorst Fernando | Apoderado Solidario | 12/08/2020 | 03/01/2023 |
PROMOCIONES ANDRAITX SL | Socio Unico | 11/03/2020 | 03/01/2023 |
Schulter Lindhorst Gertrud | Administrador Solidario | 15/01/2020 | 03/01/2023 |
Cano Schulte-lindhorst Alberto | Administrador Solidario | 07/06/2018 | 15/01/2020 |
Gelabert Ludvigsen Cristina Sara | Administrador Solidario | 07/06/2018 | 15/01/2020 |
ACTOS BORME DE ES RACO DELS HOSTALETS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2863 , F 157, S 8, H PM 84376, I/A 6 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2863 , F 157, S 8, H PM 84376, I/A 6 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2863 , F 157, S 8, H PM 84376, I/A 6 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2863 , F 157, S 8, H PM 84376, I/A 6 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2863 , F 157, S 8, H PM 84376, I/A 6 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-07
- LUGAR CARRER DE LA LLOTJA 4 (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2863 , F 107, S 8, H PM 84376, I/A 5 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2768 , F 220, S 8, H PM 84376, I/A 4 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2768 , F 220, S 8, H PM 84376, I/A 3 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2768 , F 220, S 8, H PM 84376, I/A 2 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2768 , F 220, S 8, H PM 84376, I/A 2 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-07