SCHULTER LINDHORST GERTRUD
Informe ejecutivo de SCHULTER LINDHORST GERTRUD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SCHULTER LINDHORST GERTRUD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES ANDRAITX SL | Administrador Unico | 05/08/2022 |
VINCULACIONES DE SCHULTER LINDHORST GERTRUD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHULTER LINDHORST GERTRUD
Empresa: ES RACO DELS HOSTALETS SL
Administrador Solidario
- Cano Darder Alberto
- Schulter Lindhorst Gertrud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2863 , F 157, S 8, H PM 84376, I/A 6 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-07
Empresa: PROMOCIONES ANDRAITX SL
Administrador Unico
- Schulter Lindhorst Gertrud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 184, S 8, H PM 4855, I/A 9 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-07
Empresa: PROMOCIONES ANDRAITX SL
Administrador Solidario
- Cano Darder Alberto
- Schulter Lindhorst Gertrud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 184, S 8, H PM 4855, I/A 9 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-07
Empresa: ES RACO DELS HOSTALETS SL
Administrador Solidario
- Cano Darder Alberto
- Schulter Lindhorst Gertrud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2768 , F 220, S 8, H PM 84376, I/A 2 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-07
Información de SCHULTER LINDHORST GERTRUD
Mostramos los datos de SCHULTER LINDHORST GERTRUD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHULTER LINDHORST GERTRUD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos