CANO SCHULTE-LINDHORST FERNANDO
Informe ejecutivo de CANO SCHULTE-LINDHORST FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CANO SCHULTE-LINDHORST FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ES CABOT ENERGIA SL | Administrador Unico | 17/07/2024 | |
ES CORRIOL ENERGIA SL | Administrador Unico | 17/07/2024 | |
MERIDIAN NUEVAS ENERGIAS SL | Administrador Unico | 05/06/2024 | |
GF MOBILITY SL | Administrador Unico | 02/08/2023 | |
CBC MALLORCA SL | Administrador Unico | 13/09/2022 | |
PROMOCIONES ANDRAITX SL | Apoderado Solidario | 08/01/2020 | |
ESPARTERO RESIDENCE SL | Administrador Unico | 01/09/2017 | |
ES RACO DEL TERRENO SL | Socio Unico | 02/07/2014 | |
ES RACO DEL TERRENO SL | Administrador Unico | 02/07/2014 | |
ESTUDIO CANO ARQUITECTURA SLP | Administrador Solidario | 16/09/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CANO SCHULTE-LINDHORST FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANO SCHULTE-LINDHORST FERNANDO
Empresa: ES CORRIOL ENERGIA SL
Administrador Unico
- Cano Schulte-lindhorst Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM100683, I/A 1 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-07
Empresa: ES CABOT ENERGIA SL
Administrador Unico
- Cano Schulte-lindhorst Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM100673, I/A 1 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-07
Empresa: MERIDIAN NUEVAS ENERGIAS SL
Administrador Unico
- Cano Schulte-lindhorst Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM100248, I/A 1 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-07
Empresa: GF MOBILITY SL
Administrador Unico
- Cano Schulte-lindhorst Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3017 , F 207, S 8, H PM 97583, I/A 1 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-07
Empresa: ES RACO DELS HOSTALETS SL
Apoderado Solidario
- Cano Schulte-lindhorst Alberto
- Cano Schulte-lindhorst Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2863 , F 157, S 8, H PM 84376, I/A 6 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-07
Empresa: CBC MALLORCA SL
Administrador Unico
- Cano Schulte-lindhorst Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2968 , F 18, S 8, H PM 94816, I/A 1 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-07
Empresa: ES RACO DELS HOSTALETS SL
Apoderado Solidario
- Cano Schulte-lindhorst Alberto
- Cano Schulte-lindhorst Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2768 , F 220, S 8, H PM 84376, I/A 4 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-07
Empresa: PROMOCIONES ANDRAITX SL
Apoderado Solidario
- Cano Schulte-lindhorst Alberto
- Cano Schulte-lindhorst Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 904 , F 186, S 8, H PM 4855, I/A 7 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-07
Empresa: ESPARTERO RESIDENCE SL
Administrador Unico
- Cano Schulte-lindhorst Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2723 , F 6, S 8, H PM 82276, I/A 1 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-07
Empresa: ES RACO DEL TERRENO SL
Administrador Unico
- Cano Schulte-lindhorst Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 183, S 8, H PM 74322, I/A 1 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-07
VER MAS ACTOS
Información de CANO SCHULTE-LINDHORST FERNANDO
Mostramos los datos de CANO SCHULTE-LINDHORST FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANO SCHULTE-LINDHORST FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos