ERCASA COGENERACION SA - EXTINGUIDA
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social ERCASA COGENERACION SA
CIF A50705060
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ERCASA COGENERACION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ERCASA COGENERACION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Camino Arias Eduardo | Liquidador | 10/12/2012 | 02/01/2014 |
Duaso Lasheras Francisco | Presidente | 19/02/2009 | 10/12/2012 |
Duaso Lasheras Francisco | Consejero | 19/02/2009 | 10/12/2012 |
Forcen Bueno Isabelo Alfonso | Secretario | 29/04/2011 | 10/12/2012 |
Forcen Bueno Isabelo Alfonso | Consejero | 29/04/2011 | 10/12/2012 |
Gil Mata Jesus | Consejero | 19/02/2009 | 10/12/2012 |
IBERIAN ASSETS SA | Consejero | 29/04/2011 | 10/12/2012 |
INVERSIONES GRANCASA SA | Consejero | 29/04/2011 | 10/12/2012 |
Martin Mayorga Lorenzo | Consejero | 19/02/2009 | 10/12/2012 |
ACTOS BORME DE ERCASA COGENERACION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 178, S 8, H Z 19708, I/A 33 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 178, S 8, H Z 19708, I/A 32 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 178, S 8, H Z 19708, I/A 32 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-50
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 178, S 8, H Z 19708, I/A 32 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-50
- NOMBRAR a DON ADOLFO AMARO SANCHEZ, como representante de la sociedad "IBERIAN ASSETS, S.A." en sustitución de Don JoséLuís Martínez Sainz Vizcaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 178, S 8, H Z 19708, I/A 31 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-50
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 177, S 8, H Z 19708, I/A 30 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-50
- Se designa como representante de la compañía mercantil "Iberian Assets, S.A." en el cargo de Consejero en sustitución de Don Jesús Gómez Segovia a DON JOSE LUIS MARTINEZ SAINZ-VIZCAYA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 177, S 8, H Z 19708, I/A 29 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-50
- RECTIFICADA la inscripción 27& en el sentido de que el plazo de duración del cargo de los nombrados es por "DOS AÑOS" según los Estatutos Sociales y no por "cinco años", como por error se hizo constar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 177, S 8, H Z 19708, I/A 28 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-55-50
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-55-50