FORCEN BUENO ISABELO ALFONSO
Informe ejecutivo de FORCEN BUENO ISABELO ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE FORCEN BUENO ISABELO ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS AREAS PERIFERICAS SL | Administrador Mancomunado | 10/12/2019 | |
DESARROLLOS SUD 57 SL | Presidente | 08/05/2015 | |
DESARROLLOS SUD 57 SL | Consejero | 08/05/2015 | |
INVERSIONES GRANCASA SA | Presidente | 22/09/2010 | 06/09/2013 |
INVERSIONES GRANCASA SA | Consejero | 22/09/2010 | 06/09/2013 |
GRANDES AREAS COMERCIALES DE ARAGON SA | Presidente | 19/05/2010 | 04/03/2013 |
GRANDES AREAS COMERCIALES DE ARAGON SA | Consejero | 19/05/2010 | 04/03/2013 |
ERCASA COGENERACION SA | Secretario | 29/04/2011 | 10/12/2012 |
ERCASA COGENERACION SA | Consejero | 29/04/2011 | 10/12/2012 |
FORMA SEIS SA | Presidente | 03/02/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FORCEN BUENO ISABELO ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORCEN BUENO ISABELO ALFONSO
Empresa: DESARROLLOS AREAS PERIFERICAS SL
Administrador Mancomunado
- Forcen Bueno Isabelo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 69, S 8, H Z 30788, I/A 4 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-50
Empresa: DESARROLLOS SUD 57 SL
Consejero
- Forcen Bueno Isabelo Alfonso
Presidente
- Forcen Bueno Isabelo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3614 , F 209, S 8, H Z 31406, I/A 13 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-50
Empresa: INVERSIONES GRANCASA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Forcen Bueno Isabelo Alfonso
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 198, S 8, H Z 19859, I/A 11 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-50
Consejero
- Forcen Bueno Isabelo Alfonso
Presidente
- Forcen Bueno Isabelo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3312 , F 149, S 8, H Z 2743, I/A 35 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-50
Empresa: ERCASA COGENERACION SA
Consejero
- Duaso Lasheras Francisco
- Forcen Bueno Isabelo Alfonso
- Gil Mata Jesus
- IBERIAN ASSETS SA
- INVERSIONES GRANCASA SA
- Martin Mayorga Lorenzo
Presidente
Secretario
- Forcen Bueno Isabelo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 178, S 8, H Z 19708, I/A 32 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-50
Empresa: FORMA SEIS SA
Consejero
- Forcen Bueno Isabelo Alfonso
- Forcen Marquez Ana
- Forcen Marquez Carlos
- Forcen Marquez Jose Luis
- Forcen Marquez Juan
- Marquez Bernardo Maria Pilar
Presidente
- Forcen Bueno Isabelo Alfonso
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 31, S 8, H Z 3576, I/A 14 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-50
Empresa: INPREN SL
Apoderado
- Forcen Bueno Isabelo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297 , F 137, S 8, H Z 9873, I/A 5 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-164-50
Empresa: FUENCLARA SL
Apoderado Mancomunado
- Forcen Bueno Isabelo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 119, S 8, H Z 7832, I/A 9 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-164-50
Empresa: ERCASA COGENERACION SA
Consejero
- Duaso Lasheras Francisco
- Forcen Bueno Isabelo Alfonso
- Gil Mata Jesus
- IBERIAN ASSETS SA
- INVERSIONES GRANCASA SA
- Martin Mayorga Lorenzo
Presidente
Secretario
- Forcen Bueno Isabelo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 177, S 8, H Z 19708, I/A 30 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-50
Empresa: CUARTE DESARROLLOS URBANISTICOS SL
Administrador Mancomunado
- Azcon Asenjo Julio
- Azcon Navarro Joaquin Alejandro
- Forcen Bueno Isabelo Alfonso
- Mayayo Sainz Valeriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3148 , F 8, S 8, H Z 34362, I/A 6 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-50
VER MAS ACTOS
Información de FORCEN BUENO ISABELO ALFONSO
Mostramos los datos de FORCEN BUENO ISABELO ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORCEN BUENO ISABELO ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos