INVERSIONES GRANCASA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria Zambrano, 31
Código Postal 50018
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES GRANCASA SA
CIF A50705318
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INVERSIONES GRANCASA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES GRANCASA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
2003 SL | Consejero | 06/09/2013 | 08/11/2021 |
Arrese Aznarez Francisco | Consejero | 06/09/2013 | 08/11/2021 |
Forcen Marquez Ana | Secretario No Consejero | 06/09/2013 | 08/11/2021 |
Forcen Marquez Juan | Presidente | 06/09/2013 | 08/11/2021 |
Forcen Marquez Juan | Consejero | 06/09/2013 | 08/11/2021 |
Forcen Marquez Juan | Apoderado | 26/11/2018 | 08/11/2021 |
GESPLAZA 14 SL | Consejero | 06/09/2013 | 08/11/2021 |
Lasuen Lapuente Luis Alberto | Consejero | 06/09/2013 | 08/11/2021 |
Rodrigo Ortega Jose Antonio | Consejero | 06/09/2013 | 08/11/2021 |
Forcen Marquez Juan | Consejero Delegado | 06/09/2013 | 26/11/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES GRANCASA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4364 , F 141, S 8, H Z 19859, I/A 14 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4364 , F 141, S 8, H Z 19859, I/A 14 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4364 , F 141, S 8, H Z 19859, I/A 14 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-50
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4364 , F 141, S 8, H Z 19859, I/A 14 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4364 , F 140, S 8, H Z 19859, I/A 13 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-50
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4364 , F 140, S 8, H Z 19859, I/A 13 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-50
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 198, S 8, H Z 19859, I/A 12 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-50
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 198, S 8, H Z 19859, I/A 11 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-50
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 198, S 8, H Z 19859, I/A 11 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-176-50