EOLO SPORT INDUSTRIAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ARQUIMEDES 1691 - POLIGONO INDUSTRIAL DE ROCES,
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Razón Social EOLO SPORT INDUSTRIAS SA
CIF A33636085
Actividad Fabricación de juegos y juguetes
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EOLO SPORT INDUSTRIAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EOLO SPORT INDUSTRIAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLANCO GONZALEZ Y MIER SL CENSORES | Auditor | 26/11/2012 | 09/09/2021 |
Mansilla Lozano Ana Maria | Administrador Concursal | 12/06/2013 | 09/09/2021 |
Prieto Estebanez Alejandro Rodrigo | Apoderado | 21/01/2014 | 09/09/2021 |
Prieto Estebanez Isabel | Apoderado | 11/11/2010 | 09/09/2021 |
Prieto Estebanez Alejandro Rodrigo | Secretario | 31/05/2010 | 27/06/2014 |
Prieto Estebanez Alejandro Rodrigo | Consejero | 31/05/2010 | 27/06/2014 |
Prieto Estebanez Isabel | Vicesecret. | 31/05/2010 | 27/06/2014 |
Prieto Estebanez Isabel | Consejero | 31/05/2010 | 27/06/2014 |
Prieto Estebanez Rafael | Consejero | 31/05/2010 | 27/06/2014 |
Prieto Sanchez Rafael Jose | Consejero Delegado | 31/05/2010 | 27/06/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EOLO SPORT INDUSTRIAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3333 , F 193, S 8, H AS 8380, I/A 38 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EOLO SPORT INDUSTRIAS SA
Nif:A33636085
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Mansilla Lozano Ana Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON
Número:3
Juez / Ponente:FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
Fecha de Resolución:07/06/2013
Número Procedimiento Concursal:155/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3333
Libro:
0
Folio:
193
Hoja:
8-8380
Inscripción:
38
Fecha Inscripción09/09/2021
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3333 , F 193, S 8, H AS 8380, I/A 38 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EOLO SPORT INDUSTRIAS SA
Nif:A33636085
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE OVIEDO
Juez / Ponente:RAFAEL ABRIL MANSO
Parte Dispositiva:
Se acuerda la conclusion del concurso al haberse procedido a la venta y realizacion de toda la masa activa y comprobarse la inexistencia de bienes y derechos de la concursada
Fecha de Resolución:16/04/2021
Número Procedimiento Concursal:155/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3333
Libro:
0
Folio:
193
Hoja:
8-8380
Inscripción:
38
Fecha Inscripción09/09/2021
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3333 , F 193, S 8, H AS 8380, I/A 38 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-33
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3333 , F 193, S 8, H AS 8380, I/A 37 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EOLO SPORT INDUSTRIAS SA
Nif:A33636085
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON
Número:3
Juez / Ponente:FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
Parte Dispositiva:
Quedar en suspenso duarenta la fase de liquidación las facultades de administración y disposición del concursado sobre su patrimonio con todos los efectos establecidos en el Titulo III de la LC
Fecha de Resolución:01/04/2014
Número Procedimiento Concursal:155/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3333
Libro:
0
Folio:
193
Hoja:
8-8380
Inscripción:
37
Fecha Inscripción27/06/2014
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3333 , F 193, S 8, H AS 8380, I/A 37 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EOLO SPORT INDUSTRIAS SA
Nif:A33636085
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON
Número:3
Juez / Ponente:FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
Parte Dispositiva:
Abrir la fase de liquidación del presente concurso
Fecha de Resolución:01/04/2014
Número Procedimiento Concursal:155/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3333
Libro:
0
Folio:
193
Hoja:
8-8380
Inscripción:
37
Fecha Inscripción27/06/2014
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3333 , F 193, S 8, H AS 8380, I/A 37 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-33
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3333 , F 193, S 8, H AS 8380, I/A 37 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3333 , F 192, S 8, H AS 8380, I/A 36 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EOLO SPORT INDUSTRIAS SA
Nif:A33636085
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON
Número:3
Juez / Ponente:FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
Parte Dispositiva:
CONVERSION DE LA ANOTACION LETRA A EN INSCRIPCION DADA LA FIRMEZA DEL AUTO QUE LA CAUSO
Fecha de Resolución:05/06/2013
Número Procedimiento Concursal:155/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3333
Libro:
0
Folio:
191
Hoja:
8-8380
Inscripción:
35
Fecha Inscripción08/08/2013
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3333 , F 191, S 8, H AS 8380, I/A 35 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EOLO SPORT INDUSTRIAS SA
Nif:A33636085
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON
Número:3
Juez / Ponente:FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
Fecha de Resolución:05/06/2013
Número Procedimiento Concursal:155/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3333
Libro:
0
Folio:
191
Hoja:
8-8380
Inscripción:
A
Fecha Inscripción12/06/2013
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3333 , F 191, S 8, H AS 8380, I/A A (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-33