MANSILLA LOZANO ANA MARIA
Informe ejecutivo de MANSILLA LOZANO ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE MANSILLA LOZANO ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MINA LA CAMOCHA SA | Administrador Concursal | 28/02/2024 | |
FABRICA DE LOZA SAN CLAUDIO SA | Administrador Concursal | 14/02/2013 | 09/03/2023 |
EOLO SPORT INDUSTRIAS SA | Administrador Concursal | 12/06/2013 | 09/09/2021 |
BROKERS FINANCIEROS ASTURIANOS SA | Depositario | 24/09/2020 | |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MINERA SA | Administrador Concursal | 10/02/2009 | 18/09/2019 |
PROMOCIONES ESCORIALIN SL | Administrador Concursal | 14/02/2013 | 22/03/2019 |
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ALJOSA SL | Comisario | 25/09/2017 | |
PORCELANAS DEL PRINCIPADO SL | Administrador Concursal | 02/04/2009 | 09/03/2015 |
EOLO ON-LINE SERVICES SL | Administrador Concursal | 12/08/2013 | 14/04/2014 |
EOLO INNOVA SL | Administrador Concursal | 12/08/2013 | 05/03/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MANSILLA LOZANO ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANSILLA LOZANO ANA MARIA
Empresa: MINA LA CAMOCHA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MINA LA CAMOCHA SA
Nif:A33770843
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Mansilla Lozano Ana Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Fecha de Resolución:05/06/2023
Número Procedimiento Concursal:845/2007
Datos Registrales:
Tomo:
3055
Libro:
0
Folio:
19
Hoja:
8-4183
Inscripción:
49
Fecha Inscripción28/02/2024
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3055 , F 19, S 8, H AS 4183, I/A 49 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-33
Empresa: EOLO SPORT INDUSTRIAS SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EOLO SPORT INDUSTRIAS SA
Nif:A33636085
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Mansilla Lozano Ana Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON
Número:3
Juez / Ponente:FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
Fecha de Resolución:07/06/2013
Número Procedimiento Concursal:155/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3333
Libro:
0
Folio:
193
Hoja:
8-8380
Inscripción:
38
Fecha Inscripción09/09/2021
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3333 , F 193, S 8, H AS 8380, I/A 38 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-33
Empresa: BROKERS FINANCIEROS ASTURIANOS SA
Administrador Unico
Comisario
Depositario
- Mansilla Lozano Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 90, S 8, H LE 1514, I/A 7 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-24
Empresa: INDUSTRIAL Y COMERCIAL MINERA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INDUSTRIAL Y COMERCIAL MINERA SA
Nif:A33036021
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Mansilla Lozano Ana Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ LINERA PRADO
Fecha de Resolución:26/09/2008
Número Procedimiento Concursal:1000116/2008
Datos Registrales:
Tomo:
2508
Libro:
0
Folio:
99
Hoja:
8-8832
Inscripción:
40
Fecha Inscripción18/09/2019
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2508 , F 99, S 8, H AS 8832, I/A 40 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-33
Comisario
- Mansilla Lozano Ana Maria
Depositario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2272 , F 180, S 8, H AS 5108, I/A 8 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-33
Empresa: PORCELANAS DEL PRINCIPADO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PORCELANAS DEL PRINCIPADO SL
Nif:B33810631
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Mansilla Lozano Ana Maria
Juzgado:DE LO MERCANTIL Nº 1
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Fecha de Resolución:25/09/2008
Número Procedimiento Concursal:227/2005
Datos Registrales:
Tomo:
3656
Libro:
0
Folio:
89
Hoja:
8-14138
Inscripción:
44
Fecha Inscripción09/03/2015
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3656 , F 89, S 8, H AS 14138, I/A 44 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-33
Empresa: EOLO ON-LINE SERVICES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EOLO ON-LINE SERVICES SL
Nif:B33969270
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Mansilla Lozano Ana Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON
Número:3
Juez / Ponente:FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
Fecha de Resolución:23/07/2013
Número Procedimiento Concursal:199/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3803
Libro:
0
Folio:
10
Hoja:
8-40023
Inscripción:
3
Fecha Inscripción14/04/2014
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 10, S 8, H AS 40023, I/A 3 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-33
Empresa: EOLO INNOVA SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON
Número:3
Juez / Ponente:FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
Fecha de Resolución:23/07/2013
Número Procedimiento Concursal:200/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3534
Libro:
0
Folio:
67
Hoja:
8-35366
Inscripción:
5
Fecha Inscripción05/03/2014
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3534 , F 67, S 8, H AS 35366, I/A 5 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-33
Empresa: COMERCIAL ANTUÑA SA
Comisario
- Mansilla Lozano Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552 , F 223, S 8, H AS 8341, I/A 7 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-33
Empresa: EOLO INNOVA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EOLO INNOVA SL
Nif:B33940446
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Mansilla Lozano Ana Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON
Número:3
Juez / Ponente:FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
Fecha de Resolución:23/07/2013
Número Procedimiento Concursal:200/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3534
Libro:
0
Folio:
67
Hoja:
8-35366
Inscripción:
A
Fecha Inscripción12/08/2013
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3534 , F 67, S 8, H AS 35366, I/A A (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-33
VER MAS ACTOS
Información de MANSILLA LOZANO ANA MARIA
Mostramos los datos de MANSILLA LOZANO ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANSILLA LOZANO ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos