PRIETO ESTEBANEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de PRIETO ESTEBANEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRIETO ESTEBANEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EOLO TOYS INT SA | Consejero | 15/02/2023 | |
TOY ZONE TRADE SL | Apoderado | 25/01/2016 |
VINCULACIONES DE PRIETO ESTEBANEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO ESTEBANEZ RAFAEL
Empresa: BROTHERS ZONE SL
Liquidador Solidario
- Prieto Estebanez Alejandro Rodrigo
- Prieto Estebanez Isabel
- Prieto Estebanez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 50927, I/A 2 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-33
Empresa: EOLO TOYS INT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Diaz Ballarin Jose Manuel
- DIRECTOR OF FUN SL
- OLE BALLARIN SL
- Prieto Estebanez Isabel
- Prieto Estebanez Rafael
- Tuñon Rodriguez Jose Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4532 , F 119, S 8, H AS 60393, I/A 1 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-33
Empresa: TOY ZONE TRADE SL
Apoderado
- Prieto Estebanez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33392 , F 67, S 8, H M 601160, I/A 4 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-28
Empresa: EOLO SPORT INDUSTRIAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Prieto Estebanez Alejandro Rodrigo
- Prieto Estebanez Isabel
- Prieto Estebanez Rafael
- Prieto Sanchez Rafael Jose
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3333 , F 193, S 8, H AS 8380, I/A 37 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-33
Empresa: EOLO SPORT INDUSTRIAS SA
Consejero
- Prieto Estebanez Alejandro Rodrigo
- Prieto Estebanez Isabel
- Prieto Estebanez Rafael
- Prieto Sanchez Rafael Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3333 , F 189, S 8, H AS 8380, I/A 30 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-33
Información de PRIETO ESTEBANEZ RAFAEL
Mostramos los datos de PRIETO ESTEBANEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO ESTEBANEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos