ELECTRONICOS ANDRADE SL - EXTINGUIDA
Municipio Melide
Provincia A Coruña
Razón Social ELECTRONICOS ANDRADE SL
CIF B15097512
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gonzalez Fuentes Jose Alfredo
Propietario LUCKIA GAMING GROUP SA
VINCULACIONES DE ELECTRONICOS ANDRADE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELECTRONICOS ANDRADE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castro Alberto Jorge | Apoderado | 17/06/2022 | 25/01/2024 |
Couceiro Dorado Antonio | Apoderado | 11/01/2019 | 25/01/2024 |
Diaz Giron Alejandra | Apoderado Solidario | 22/08/2016 | 25/01/2024 |
Diaz Giron Alejandra | Apoderado Solidario | 13/11/2019 | 25/01/2024 |
Gonzalez Alba Juan Carlos | Apoderado Solidario | 13/11/2019 | 25/01/2024 |
Gonzalez Fuentes Jose Alfredo | Administrador Unico | 30/05/2023 | 25/01/2024 |
LUCKIA GAMING GROUP SA | Socio Unico | 31/05/2023 | 25/01/2024 |
Maquieira Garcia Jesus | Apoderado Solidario | 22/08/2016 | 25/01/2024 |
Maquieira Garcia Jesus | Apoderado Solidario | 13/11/2019 | 25/01/2024 |
Merelas Rivera Marcos | Apoderado | 30/05/2023 | 25/01/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ELECTRONICOS ANDRADE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 154, S 8, H SC 9216, I/A A (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 154, S 8, H SC 9216, I/A 19 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-108-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 153, S 8, H SC 9216, I/A 18 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 153, S 8, H SC 9216, I/A 17 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 153, S 8, H SC 9216, I/A 17 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 153, S 8, H SC 9216, I/A 17 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 153, S 8, H SC 9216, I/A 16 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-15
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20 , F 222, S 8, H SC 9216, I/A 15 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20 , F 222, S 8, H SC 9216, I/A 14 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20 , F 221, S 8, H SC 9216, I/A 13 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-15