CASTRO ALBERTO JORGE
Informe ejecutivo de CASTRO ALBERTO JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTRO ALBERTO JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUCKIA TECH SL | Apoderado Solidario | 30/03/2023 | |
GRUPO COMERCIAL DE AUTOMATICOS SL | Apoderado | 16/09/2022 | |
EGASA SANTIAGO SL | Apoderado | 17/06/2022 | |
OPERGESTION SA | Apoderado | 01/06/2022 | |
UNION DE OPERADORES REUNIDOS SA | Apoderado | 01/06/2022 | |
CORUÑESA DE INVERSIONES SL | Apoderado | 01/06/2022 | |
LUCKIA GAMING GROUP SA | Apoderado | 01/06/2022 | |
SERDISGA 2000 SL | Apoderado | 01/06/2022 |
VINCULACIONES DE CASTRO ALBERTO JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO ALBERTO JORGE
Empresa: LUCKIA TECH SL
Apoderado Solidario
- Castro Alberto Jorge
- Ramallal Jimenez De Llano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802 , F 130, S 8, H C 62778, I/A 4 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-15
Empresa: GRUPO COMERCIAL DE AUTOMATICOS SL
Apoderado
- Castro Alberto Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1049 , F 93, S 8, H LE 1866, I/A 65 (16/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-24
Empresa: ELECTRONICOS ANDRADE SL
Apoderado
- Castro Alberto Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 153, S 8, H SC 9216, I/A 16 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-15
Empresa: EGASA SANTIAGO SL
Apoderado
- Castro Alberto Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24 , F 46, S 8, H SC 2227, I/A 17 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-15
Empresa: SERDISGA 2000 SL
Apoderado
- Castro Alberto Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 20, S 8, H C 11068, I/A 33 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-15
Empresa: LUCKIA GAMING GROUP SA
Apoderado
- Castro Alberto Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3551 , F 188, S 8, H C 6799, I/A 171 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-15
Empresa: OPERGESTION SA
Apoderado
- Castro Alberto Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 176, S 8, H C 3269, I/A 27 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-15
Empresa: UNION DE OPERADORES REUNIDOS SA
Apoderado
- Castro Alberto Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3753 , F 65, S 8, H C 6975, I/A 78 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-15
Empresa: CORUÑESA DE INVERSIONES SL
Apoderado
- Castro Alberto Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 217, S 8, H C 2502, I/A 19 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-15
Empresa: GRUPO COMERCIAL DE AUTOMATICOS SL
Apoderado Solidario
- Castro Alberto Jorge
Apoderado
- Castro Alberto Jorge
- Castro Alberto Jorge
- Corral Garcia Tomas
- Fernandez Carro Angel
- Fernandez Carro Angel
- Fernandez Carro Angel
- Garcia Ordoñez Alberto
- Gento Castro Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1049 , F 87, S 8, H LE 1866, I/A 61 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-24
VER MAS ACTOS
Información de CASTRO ALBERTO JORGE
Mostramos los datos de CASTRO ALBERTO JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO ALBERTO JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos