ANDRADE CASTIÑEIRA HERIBERTO
Informe ejecutivo de ANDRADE CASTIÑEIRA HERIBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANDRADE CASTIÑEIRA HERIBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRONICOS ANDRADE SL | Administrador Solidario | 13/09/2012 | 30/05/2023 |
BACARIZA SA | Administrador Solidario | 08/03/2011 | 13/07/2011 |
VINCULACIONES DE ANDRADE CASTIÑEIRA HERIBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRADE CASTIÑEIRA HERIBERTO
Empresa: ELECTRONICOS ANDRADE SL
Administrador Solidario
- Andrade Castiñeira Heriberto
- Gonzalez Fuentes Jose Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 153, S 8, H SC 9216, I/A 17 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-15
Empresa: ELECTRONICOS ANDRADE SL
Administrador Solidario
- Andrade Castiñeira Heriberto
- Gonzalez Fuentes Jose Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20 , F 220, S 8, H SC 9216, I/A 9 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-15
Empresa: ELECTRONICOS ANDRADE SL
Administrador Solidario
- Andrade Castiñeira Heriberto
- Gonzalez Fuentes Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20 , F 220, S 8, H SC 9216, I/A 9 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-15
Empresa: BACARIZA SA
Administrador Solidario
- Andrade Castiñeira Heriberto
- Vazquez Lopez Angel Osorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16 , F 188, S 8, H SC 6675, I/A 7 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-15
Empresa: BACARIZA SA
Administrador Solidario
- Andrade Castiñeira Heriberto
- Vazquez Lopez Angel Osorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16 , F 188, S 8, H SC 6675, I/A 6 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-15
Información de ANDRADE CASTIÑEIRA HERIBERTO
Mostramos los datos de ANDRADE CASTIÑEIRA HERIBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRADE CASTIÑEIRA HERIBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos