EL CARDON LAVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG EL CUCHILLETE - NAVES 8,9 Y 10 DE LA PARCEL
Municipio Tuineje
Provincia Las Palmas
Razón Social EL CARDON LAVA SL
CIF B76180140
Capital Social 18000.0 Euros
Actividad Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel
Fecha de Constitución 30/01/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE EL CARDON LAVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL CARDON LAVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Medina Torres Cahora | Apoderado | 23/01/2015 | 17/01/2020 |
Medina Torres Haridian | Apoderado | 02/06/2014 | 17/01/2020 |
Medina Torres Haridian | Liquidador | 01/03/2019 | 17/01/2020 |
Medina Torres Manuel | Apoderado | 04/05/2018 | 17/01/2020 |
Medina Artiles Manuel Reyes | Administrador Solidario | 21/03/2014 | 01/03/2019 |
Torres Rodriguez Teresa | Administrador Solidario | 21/03/2014 | 01/03/2019 |
ACTOS BORME DE EL CARDON LAVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 193 , F 172, S 8, H IF 7284, I/A 9 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 44, S 8, H IF 7284, I/A 6 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 44, S 8, H IF 7284, I/A 6 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 44, S 8, H IF 7284, I/A 6 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 44, S 8, H IF 7284, I/A 5 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 43, S 8, H IF 7284, I/A 4 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-35
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 15.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 18.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 500,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 43, S 8, H IF 7284, I/A 4 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 42, S 8, H IF 7284, I/A 3 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 42, S 8, H IF 7284, I/A 2 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 163 , F 40, S 8, H IF 7284, I/A 1 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-35