MEDINA ARTILES MANUEL REYES
Informe ejecutivo de MEDINA ARTILES MANUEL REYES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE MEDINA ARTILES MANUEL REYES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES MEDINA Y BOTELLO SL | Administrador Mancomunado | 23/02/2024 | |
INVERSUR CANARIAS SL | Administrador Solidario | 30/08/2022 | |
ACTIVOS INMOBILIARIOS FRAMATEA SL | Administrador Solidario | 16/02/2016 | |
SOPORTE INDUSTRIAL CANARIAS SL | Administrador Solidario | 29/06/2012 |
VINCULACIONES DE MEDINA ARTILES MANUEL REYES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA ARTILES MANUEL REYES
Empresa: INVERSIONES MEDINA Y BOTELLO SL
Administrador Mancomunado
- Botello Carratala Luis Jesus
- Medina Artiles Manuel Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 75, S 8, H IF 9690, I/A 1 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-35
Empresa: INVERSUR CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado
- Bosch Aparicio Andres
- Medina Artiles Manuel Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 212 , F 220, S 8, H IF 9277, I/A 12 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-35
Empresa: INVERSUR CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Medina Artiles Manuel Reyes
- Torres Rodriguez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3688 , F 122, S 8, H TF 52977, I/A 8 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-38
Empresa: LAVAFUERT SL
Administrador Solidario
- Medina Artiles Manuel Reyes
- Torres Rodriguez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 63, S 8, H IF 2174, I/A 6 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-35
Empresa: LAVAFUERT SL
Administrador Solidario
- Medina Artiles Manuel Reyes
- Torres Rodriguez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 62, S 8, H IF 2174, I/A 5 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-173-35
Empresa: INVERSUR CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado
- Bosch Aparicio Andres
- Medina Artiles Manuel Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 138, S 8, H TF 52977, I/A 6 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-38
Empresa: MEJOR EN EL CIELO SL
Administrador Solidario
- Medina Artiles Manuel Reyes
- Torres Rodriguez Teresa De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 136, S 8, H IF 7910, I/A 9 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-35
Empresa: INFORMAVENTURA SRL
Administrador Solidario
- Medina Artiles Manuel Reyes
- Medina Torres Cahora
- Medina Torres Haridian
- Torres Rodriguez Teresa De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 174 , F 12, S 8, H IF 7671, I/A 5 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-35
Empresa: LOMIDATE TRANS SL
Administrador Solidario
- Medina Artiles Manuel Reyes
- Medina Torres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 78, S 8, H IF 8331, I/A 4 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-35
Empresa: DISCAPACITADOS DE CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Medina Artiles Manuel Reyes
- Torres Rodriguez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 171 , F 80, S 8, H IF 6616, I/A 9 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-35
VER MAS ACTOS
Información de MEDINA ARTILES MANUEL REYES
Mostramos los datos de MEDINA ARTILES MANUEL REYES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA ARTILES MANUEL REYES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos