MEDINA TORRES HARIDIAN
Informe ejecutivo de MEDINA TORRES HARIDIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MEDINA TORRES HARIDIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HAMARY BEACH SL | Administrador Mancomunado | 18/09/2023 | |
LAVALANDER SL | Apoderado Solidario | 18/01/2023 | |
INVERSUR CANARIAS SL | Apoderado Solidario | 05/01/2023 | |
ACTIVOS INMOBILIARIOS FRAMATEA SL | Apoderado Solidario | 04/05/2016 | |
SOPORTE INDUSTRIAL CANARIAS SL | Apoderado | 02/06/2014 | |
LAVANDERIA LA TABAIBA SL | Apoderado | 02/06/2014 | |
FRAMATEA SL | Apoderado | 02/06/2014 | |
SOPORTE INDUSTRIAL CANARIAS SL | Apoderado | 01/10/2013 | |
LAVANDERIA LA TABAIBA SL | Apoderado | 01/10/2013 | |
FRAMATEA SL | Apoderado | 01/10/2013 |
VINCULACIONES DE MEDINA TORRES HARIDIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA TORRES HARIDIAN
Empresa: HAMARY BEACH SL
Administrador Mancomunado
- Medina Torres Haridian
- Sajid Liria Aridany Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 219 , F 141, S 8, H IF 9562, I/A 1 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-187-35
Empresa: LAVALANDER SL
Apoderado Solidario
- Medina Torres Cahora
- Medina Torres Haridian
- Medina Torres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 233 , F 137, S 8, H IL 5877, I/A 10 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-35
Empresa: INVERSUR CANARIAS SL
Apoderado Solidario
- Medina Torres Cahora
- Medina Torres Haridian
- Medina Torres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 212 , F 220, S 8, H IF 9277, I/A 13 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-35
Empresa: INVERSUR CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Bosch Aparicio Andres
- Medina Torres Haridian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3688 , F 122, S 8, H TF 52977, I/A 8 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-38
Empresa: LAVAFUERT SL
Liquidador Solidario
- Aguiar Guillamon Jorge
- Medina Torres Haridian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 63, S 8, H IF 2174, I/A 6 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-35
Empresa: INFORMAVENTURA SRL
Liquidador Solidario
- Aguiar Guillamon Jorge
- Medina Torres Haridian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 174 , F 12, S 8, H IF 7671, I/A 5 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-35
Empresa: INFORMAVENTURA SRL
Administrador Solidario
- Medina Artiles Manuel Reyes
- Medina Torres Cahora
- Medina Torres Haridian
- Torres Rodriguez Teresa De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 174 , F 12, S 8, H IF 7671, I/A 5 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-35
Empresa: INVERSUR CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Bosch Aparicio Andres
- Medina Torres Haridian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 137, S 8, H TF 52977, I/A 5 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-38
Empresa: DISCAPACITADOS DE CANARIAS SL
Liquidador
- Medina Torres Haridian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 171 , F 80, S 8, H IF 6616, I/A 9 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-35
Empresa: EL CARDON LAVA SL
Liquidador
- Medina Torres Haridian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 44, S 8, H IF 7284, I/A 6 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-35
VER MAS ACTOS
Información de MEDINA TORRES HARIDIAN
Mostramos los datos de MEDINA TORRES HARIDIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA TORRES HARIDIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos