EFISOS MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Razón Social EFISOS MANAGEMENT SL
CIF B86364288
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 22/12/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Villar Manzano Juan Carlos
VINCULACIONES DE EFISOS MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EFISOS MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Garcia Bernal Ana Maria | Apoderado | 20/02/2012 | 18/10/2022 |
Villar Manzano Jose Luis | Apoderado | 20/02/2012 | 18/10/2022 |
Villar Manzano Juan Carlos | Administrador Unico | 20/02/2012 | 18/10/2022 |
Villar Manzano Juan Carlos | Socio Unico | 20/02/2012 | 18/10/2022 |
ACTOS BORME DE EFISOS MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29638 , F 71, S 8, H M 533396, I/A 4 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EFISOS MANAGEMENT SL
Nif:B86364288
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID
Juez / Ponente:AMAGOIA SERRANO BARRIENTOS
Fecha de Resolución:27/06/2022
Número Procedimiento Concursal:582/2021
Datos Registrales:
Tomo:
29638
Libro:
0
Folio:
71
Hoja:
8-533396
Inscripción:
4
Fecha Inscripción18/10/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29638 , F 71, S 8, H M 533396, I/A 4 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EFISOS MANAGEMENT SL
Nif:B86364288
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID
Juez / Ponente:AMAGOIA SERRANO BARRIENTOS
Fecha de Resolución:27/06/2022
Número Procedimiento Concursal:582/2021
Datos Registrales:
Tomo:
29638
Libro:
0
Folio:
71
Hoja:
8-533396
Inscripción:
4
Fecha Inscripción18/10/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29638 , F 71, S 8, H M 533396, I/A 4 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29638 , F 71, S 8, H M 533396, I/A 4 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-28
- Ampliado el objeto social a: v) Intermediación del comercio, consistente en poner en relación a comprador y vendedor o bien en realizar actos de comercio por cuenta de sus comitentes, en todas las fases de la comercialización de toda clase de productos. w) Intermediación de seguros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29638 , F 70, S 8, H M 533396, I/A 3 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29638 , F 68, S 8, H M 533396, I/A 2 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29638 , F 66, S 8, H M 533396, I/A 1 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29638 , F 66, S 8, H M 533396, I/A 1 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
Dirección:PASEO PASEO REY 10 1º C (MADRID)
Comienzo de operaciones:22/12/11
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:ARQUITECTURA, INGENIERIA, REDACCION DE PROYECTOS TECNICOS, FABRICACION, COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29638 , F 66, S 8, H M 533396, I/A 1 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28