VILLAR MANZANO JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de VILLAR MANZANO JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILLAR MANZANO JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENERFISOS SL | Administrador Unico | 12/01/2016 |
VINCULACIONES DE VILLAR MANZANO JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAR MANZANO JUAN CARLOS
Empresa: EFISOS MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Villar Manzano Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29638 , F 71, S 8, H M 533396, I/A 4 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-28
Empresa: DPM ADVERTO SL
Administrador Unico
- Villar Manzano Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28223 , F 74, S 8, H M 508349, I/A 3 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Empresa: ENERFISOS SL
Administrador Unico
- Villar Manzano Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34240 , F 71, S 8, H M 615957, I/A 1 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
Empresa: EFISOS MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Villar Manzano Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29638 , F 66, S 8, H M 533396, I/A 1 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
Empresa: EFISOS MANAGEMENT SL
Socio Único
- Villar Manzano Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29638 , F 66, S 8, H M 533396, I/A 1 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
Empresa: DPM ADVERTO SL
Administrador Unico
- Villar Manzano Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28223 , F 70, S 8, H M 508349, I/A 1 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-28
Empresa: DPM ADVERTO SL
Socio Único
- Villar Manzano Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28223 , F 70, S 8, H M 508349, I/A 1 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-28
Información de VILLAR MANZANO JUAN CARLOS
Mostramos los datos de VILLAR MANZANO JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAR MANZANO JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos